Розничная торговля кузнецами, красками и стеклом
Возможные аффилиации
Denumire | Administratori | Statut/ Adresa | |
---|---|---|---|
Administrator |
2007-02-06 - 2015-01-19
Călăraşi, Horodişte |
||
Lichidator |
2007-03-13 - 2014-12-22
Nisporeni, Şişcani |
||
Administrator |
2007-08-08
Ungheni, str. Ţepeş Vlad, 28 |
||
Administrator |
2007-12-20 - 2013-05-07
Călăraşi, Vălcineţ |
||
Administrator |
2007-01-17 - 2015-04-14
UTA Găgăuzia, Ceadîr-Lunga, str. Rumeanţev P., 4 |
||
Administrator |
1997-04-29 - 2013-03-25
UTA Găgăuzia, Vulcăneşti, str. Sovetscoi Armii, 42 |
||
Administrator |
2007-06-05 - 2014-08-05
UTA Găgăuzia, Chirsova, str. Komsomolskaia, 59 |
||
2000-02-09 - 2010-04-26
Cahul, str. Alecsandri Vasile, 78 |
|||
Administrator |
2007-09-06 - 2013-08-08
UTA Găgăuzia, Ceadîr-Lunga, str. Bugeacului, 4 |
||
Administrator |
2007-10-25 - 2016-09-14
UTA Găgăuzia, Ceadîr-Lunga, str. Gaidar, 4 |
||
Administrator |
2007-11-22 - 2014-07-02
UTA Găgăuzia, Copceac, str. Sovetscaia, 92 |
||
Administrator |
2001-01-22
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Bernardazzi Alexandru, 47, ap.(of.) 1 |
||
Administrator |
2008-03-27 - 2015-07-21
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Ureche Gr., 41 |
||
Administrator |
2008-05-07 - 2013-11-13
Ialoveni, Zîmbreni |
||
Administrator |
2008-07-17 - 2014-08-15
mun. Chişinău, sec. Ciocana, str. Uzinelor, 19 |
||
Administrator |
2008-08-08 - 2016-08-15
Criuleni, Măgdăceşti |
||
Administrator |
2008-08-05 - 2016-10-26
Ialoveni, Mileştii Mici |
||
Administrator |
2008-08-08 - 2016-02-16
Anenii Noi, Todireşti |
||
Administrator |
2008-09-05 - 2015-05-26
mun. Chişinău, sec. Botanica, str. Dacia bd., 20, ap.(of.) 50 |
||
Administrator |
2008-09-26 - 2015-03-20
Străşeni, Vorniceni, str. Milescu-Spătarul Nicolae, 22 |
||
Administrator |
2008-11-07 - 2013-07-18
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Aerodromului, 15/1 |
||
Administrator |
2008-11-06 - 2016-12-13
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Kiev, 8/2, ap.(of.) 23 |
||
Administrator |
2008-12-25 - 2017-02-09
Anenii Noi, str. Mărţişor, 1, ap.(of.) 6 |
||
Administrator |
2008-01-04 - 2015-02-18
Sîngerei, Copăceni |
||
Administrator |
2008-02-11 - 2015-07-02
Sîngerei, Pepeni |
||
Administrator |
2008-02-14 - 2015-01-26
Bălţi, str. Academician Lazăr Dubinovschi, 48 |
||
Administrator |
2008-02-19 - 2013-03-13
Făleşti, Făleştii Noi |
||
Administrator |
2008-03-10 - 2013-10-08
Bălţi, str. Kiev, 50 |
||
Administrator |
2008-07-31 - 2016-12-05
Sîngerei, Chişcăreni |
||
Administrator |
2008-08-06 - 2013-05-14
Bălţi, str. Kutuzov, 5 |
||
Administrator |
2008-08-07 - 2015-10-20
Rîşcani, Vasileuţi |
||
Administrator |
2008-09-12 - 2013-12-24
Rîşcani, str. Pescarilor, 6 |
||
Administrator |
2008-11-17 - 2016-01-29
Sîngerei, Sîngereii Noi |
||
Administrator |
2008-12-04 - 2014-02-04
Bălţi, str. Şcelkov Igor, 12 |
||
Administrator |
2008-02-27 - 2013-12-14
Cahul, str. Puşkin A., 6 |