|
|
2004-02-16
mun. Chişinău, sec. Ciocana, str. Sadoveanu M., 30/3, ap.(of.) 9
|
|
|
|
1999-06-30
mun. Chişinău, Durleşti, str. Alecsandri Vasile, 12
|
|
|
|
2012-09-11
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Negruzzi Constantin bd., 2/4
|
|
|
|
2004-03-18
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Costin Miron, 13/1, ap.(of.) 46
|
|
|
|
1998-11-30
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Ismail, 31
|
|
|
|
1995-03-13
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Arheolog Ion Casian Suruceanu, 7
|
|
|
|
2013-12-31
mun. Chişinău, sec. Buiucani, str. Cantemir D. piaţa, 1
|
|
|
|
1999-05-04
Anenii Noi, Speia
|
|
|
|
2004-03-19
Bălţi, str. Decebal, 35, ap.(of.) 36
|
|
|
|
1998-12-04
Bălţi, str. Independenţei, 10, ap.(of.) 37
|
|
|
|
2006-02-16
UTA Găgăuzia, Comrat, str. Briulov K., 6
|
|
|
|
2012-01-24 - 2019-08-30
Ocniţa, str. Puşkin A., 28
|
|
|
|
2003-06-19 - 2019-02-18
mun. Chişinău, sec. Botanica, str. Zelinski N., 4, ap.(of.) 26
|
|
|
|
2003-09-12
mun. Chişinău, sec. Botanica, str. Cuza-Vodă bd., 9, ap.(of.) 83
|
|
|
|
2003-10-31 - 2018-12-07
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Ştefan cel Mare şi Sfînt bd., 3, ap.(of.) 5
|
|
|
|
2006-02-08 - 2020-12-01
mun. Chişinău, sec. Ciocana, str. Russo Alecu, 18/1/A
|
|
|
|
2001-08-13 - 2007-01-10
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Vieru Grigore bd., 23
|
|
|
|
1999-10-25 - 2019-09-26
Nisporeni, str. Morilor, 15
|
|
|
|
2009-11-06 - 2022-03-15
mun. Chişinău, sec. Buiucani, str. Balcani şos., 8, ap.(of.) 66
|
|
|
|
1995-02-17
Rîşcani, str. Şevcenko T., 166
|
|
|
|
1998-03-05 - 2016-06-01
Bălţi, str. Independenţei, 55
|
|
|
|
1997-11-12
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Gagarin Iuri bd., 7/A, ap.(of.) 7
|
|
|
|
1999-04-05 - 2023-10-18
Cimişlia, Gura Galbenei
|
|
|
|
1998-08-14 - 2020-02-18
mun. Chişinău, sec. Botanica, str. Decebal bd., 99/3, ap.(of.) 609
|
|
|
|
2008-08-21
Teleneşti, str. Basarab Matei, 8A
|
|
|
|
2005-02-10 - 2021-03-17
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Doga Andrei, 28/2, ap.(of.) 114
|
|
|
|
2006-06-05 - 2020-12-03
mun. Chişinău, sec. Buiucani, str. Sfatul Ţării, 12, ap.(of.) 6
|
|
|
|
2001-06-29
mun. Chişinău, sec. Buiucani, str. Calea Ieşilor, 55
|
|
|
|
2004-05-05 - 2009-10-30
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Asachi Gh., 71/6, ap.(of.) 27
|
|
|
|
2004-08-11
mun. Chişinău, sec. Botanica, str. Trandafirilor, 33/1, ap.(of.) 47
|
|
|
|
1997-04-24 - 2020-12-03
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Vladimirescu Tudor, 1/4, ap.(of.) 59
|
|
|
|
1999-06-28
mun. Chişinău, sec. Buiucani, str. 31 August 1989, 98, ap.(of.) 414
|
|
|
|
2008-10-22
Cahul, str. Florilor, 13
|
|
|
|
2012-02-29 - 2022-03-16
Străşeni, Recea
|
|
|
|
2000-06-07 - 2020-02-18
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Dimo N., 29/2, ap.(of.) 116
|
|