|
|
2002-10-25
Căuşeni, str. Tighina şos., 2/A
|
|
|
|
1996-10-17
mun. Chişinău, sec. Buiucani, str. Bucureşti, 83, ap.(of.) 6
|
|
|
|
2003-02-10
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Costin Miron, 7, ap.(of.) 504
|
|
|
|
2003-04-25 - 2023-12-28
UTA Găgăuzia, Comrat, str. Şevcenko T. str-la, 5
|
|
|
|
1997-09-08 - 2023-12-28
UTA Găgăuzia, Comrat, str. Osvobojdenia, 12
|
|
|
|
2003-02-12 - 2015-06-19
mun. Chişinău, sec. Botanica, str. Independenţei, 42/1, ap.(of.) 61
|
|
|
|
2003-02-06
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Floriilor, 32, ap.(of.) 248
|
|
|
|
2003-03-06 - 2008-10-16
mun. Chişinău, sec. Ciocana, str. Mircea cel Bătrân bd., 12, ap.(of.) 72
|
|
|
|
2003-03-10 - 2014-08-08
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Basarab Matei, 7/3, ap.(of.) 21
|
|
|
|
2003-03-13
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Eliade Mircea, 9
|
|
|
|
2003-03-07
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Basarab Matei, 7/5, ap.(of.) 19
|
|
|
|
2003-03-24
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Sfânta Vineri, 16/a
|
|
|
|
2007-04-02 - 2020-02-17
Bălţi, str. Putna, 26
|
|
|
|
2008-09-02 - 2020-02-17
Bălţi, str. Vlaicu Aurel, 9, ap.(of.) 58
|
|
|
|
2003-07-07
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Ştefan cel Mare şi Sfînt bd., 73
|
|
|
|
2003-09-23
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Brâncuşi C., 3
|
|
|
|
2003-10-23
mun. Chişinău, sec. Botanica, str. Cuza-Vodă bd., 9, ap.(of.) 66
|
|
|
|
2003-11-20
mun. Chişinău, Cricova, str. Viilor str-la, 11
|
|
|
|
2002-07-31
Bălţi, str. Calea Ieşilor, 107, ap.(of.) 76
|
|
|
|
2000-12-14
Rîşcani, str. Ceaikovski P., 7/a
|
|
|
|
1997-11-13 - 2020-11-30
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Tolstoi L., 42, ap.(of.) 7
|
|
|
|
1997-02-17
Făleşti, str. Stere C., 51
|
|
|
|
2002-01-15
Bălţi, str. Konev Ivan, 16, ap.(of.) 1
|
|
|
|
2007-10-19
Bălţi, str. Lesecico Mihail, 4, ap.(of.) 20
|
|
|
|
2007-08-23 - 2019-09-05
Edineţ, str. Repin Ilia, 2
|
|
|
|
2011-06-24
Bălţi, str. Locomotivelor, 3A, ap.(of.) 6
|
|
|
|
2003-01-21 - 2008-06-17
Cahul, str. Mateevici A., 20, ap.(of.) 55
|
|
|
|
1998-03-03 - 2020-02-17
Făleşti, str. Alexandru cel Bun, 67
|
|
|
|
2003-12-31 - 2004-09-21
Leova, Iargara, str. Ştefan Vodă, 178
|
|
|
|
1997-12-17 - 2010-07-05
UTA Găgăuzia, Ceadîr-Lunga, str. Dzerjinski, 2, ap.(of.) 18
|
|
|
|
2003-10-08
Ialoveni, str. Moldova, 19, ap.(of.) 2
|
|
|
|
2003-10-29 - 2013-03-18
Ungheni, str. Creangă Ion, 27, ap.(of.) 1
|
|
|
|
1998-02-11 - 2010-07-07
Edineţ, str. Hotinului, 164
|
|
|
|
2007-02-27 - 2010-07-06
Edineţ, str. Şoseaua Bucovina, 33, ap.(of.) 7
|
|
|
|
2001-10-25
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Ismail, 108/2, ap.(of.) 34
|
|