Розничная торговля электротехниками и приборами и приборами
Возможные аффилиации
Denumire | Administratori | Statut/ Adresa | |
---|---|---|---|
Administrator |
1995-01-18 - 2019-09-09
Cantemir, Antoneşti |
||
Administrator |
2002-02-04 - 2016-10-10
UTA Găgăuzia, Cazaclia, str. Kirov, 128 |
||
Administrator |
1997-01-10 - 2019-09-09
Cantemir, Cania |
||
Administrator |
2004-03-09 - 2014-08-19
mun. Chişinău, sec. Botanica, str. Hristo Botev, 3/2, ap.(of.) 55 |
||
Administrator Lichidator |
2002-07-02 - 2015-12-29
mun. Chişinău, sec. Ciocana, str. Mircea cel Bătrân bd., 25, ap.(of.) 172 |
||
Administrator |
2004-11-08 - 2016-02-29
mun. Chişinău, Budeşti, str. Asachi Gh., 8 |
||
Administrator |
2002-09-17
mun. Chişinău, Durleşti, str. Caucaz, 112 |
||
Administrator |
2003-06-10 - 2020-11-20
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Bernardazzi Alexandru, 41, ap.(of.) 12 |
||
Administrator |
2005-03-17 - 2020-11-02
mun. Chişinău, sec. Botanica, str. Independenţei, 30, ap.(of.) 62 |
||
Administrator |
1999-06-09 - 2014-03-10
Drochia, str. Alecsandri Vasile, 15 |
||
Administrator |
2007-11-27 - 2018-11-14
Orhei, str. Lupu Vasile, 10, ap.(of.) 14 |
||
Administrator |
2010-09-13 - 2018-11-14
Orhei, str. 31 August, 10 |
||
Administrator |
1995-07-04
Nisporeni, str. Viilor, 27 |
||
Administrator |
2004-04-29 - 2016-01-13
UTA Găgăuzia, Comrat, str. Lazo S., 50, ap.(of.) 4 |
||
Administrator |
2000-03-22 - 2017-03-17
mun. Chişinău, sec. Buiucani, str. Costin Nicolae H., 65/3, ap.(of.) 24 |
||
Administrator Lichidator |
2013-04-15 - 2019-09-10
mun. Chişinău, sec. Botanica, str. Cuza-Vodă bd., 15/1, ap.(of.) 153 |
||
Administrator |
2005-03-10 - 2013-07-09
Bălţi, str. Calea Ieşilor, 102 |
||
Administrator |
1997-03-17 - 2015-01-21
Bălţi, str. Bulgară, 142, ap.(of.) 17 |
||
Administrator |
2005-04-04 - 2016-04-12
Rîşcani, str. Eternităţii, 17 |
||
Administrator |
2005-07-07 - 2014-12-15
Bălţi, str. Sorocii, 3 |
||
Administrator |
2005-12-08 - 2016-04-14
Bălţi, str. Vlahuţă Al., 25 |
||
Administrator |
2000-08-16
Rezina, Mateuţi |
||
Administrator |
2005-04-04 - 2016-08-17
Taraclia, str. Nekrasov N. str-la, 7A |
||
Administrator |
1997-06-10 - 2014-03-26
Căuşeni, str. Ştefan cel Mare, 7, ap.(of.) 10 |
||
Administrator |
1998-03-10
Nisporeni, str. Frunze M., 34 |
||
Administrator |
2005-12-12 - 2015-07-14
UTA Găgăuzia, Dezghingea, str. Lenin, 191 |
||
Administrator |
2006-07-20 - 2015-08-12
Străşeni, Scoreni |
||
Administrator |
2006-03-15 - 2013-06-27
Făleşti, Răuţel |
||
Administrator |
2006-03-24 - 2014-09-12
Bălţi, str. Arbore Z., 73/A |
||
Administrator |
2006-06-07 - 2014-05-20
Rîşcani, str. Costin Miron, 4, ap.(of.) 51 |
||
Administrator |
1995-11-03 - 2015-06-29
Rîşcani, str. Sf.Maria, 12 |
||
Administrator |
2006-10-13 - 2013-01-24
Bălţi, str. Ştefan cel Mare, 137/A |
||
Administrator |
2006-10-12 - 2014-04-17
Făleşti, str. Ştefan cel Mare şi Sfînt bd., 1, ap.(of.) A |
||
Administrator |
2006-10-16 - 2016-04-01
Rîşcani, str. Trandafirilor, 17, ap.(of.) 53 |
||
Administrator Lichidator |
2006-10-20 - 2014-10-28
Bălţi, str. 1 Mai, 33/2 |