|
|
2008-01-31 - 2019-08-08
mun. Chişinău, sec. Ciocana, str. Sadoveanu M., 4/7, ap.(of.) 5
|
|
|
MAZUR ANNA
Administrator al procesului de insolvabilitate
|
2007-05-02
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Negruzzi Constantin bd., 1
|
|
|
|
1998-08-18 - 2024-03-06
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Moscova bd., 15/2, ap.(of.) 74
|
|
|
|
2009-03-14 - 2019-08-09
mun. Chişinău, Budeşti, str. Grădinarilor, 2
|
|
|
|
1998-03-13 - 2020-02-11
Făleşti, str. Bălţului, 9, ap.(of.) 421
|
|
|
|
2001-07-03 - 2021-11-12
Cimişlia, Sagaidac
|
|
|
|
2001-07-12 - 2019-11-22
Anenii Noi, Varniţa, str. Tighina, 58
|
|
|
|
2000-06-05 - 2021-11-16
UTA Găgăuzia, Beşalma, str. Lenin, 91, ap.(of.) 1
|
|
|
|
2007-04-17 - 2024-02-21
Bălţi, str. 1 Mai, 9/A, ap.(of.) 30
|
|
|
|
2003-04-25
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Studenţilor, 3/10, ap.(of.) 43
|
|
|
|
2010-12-10 - 2019-08-09
Hînceşti, Leuşeni
|
|
|
|
2006-04-18 - 2018-02-21
Bălţi, str. Şevcenko T., 89, ap.(of.) 35
|
|
|
|
2014-01-17 - 2022-02-18
Ştefan Vodă, Talmaza, str. Florilor, 8
|
|
|
|
2002-03-01
mun. Chişinău, sec. Buiucani, str. Bănulescu-Bodoni Gavril, 4, ap.(of.) 12
|
|
|
|
1993-09-14 - 2018-02-21
UTA Găgăuzia, Vulcăneşti, str. 1 Mai, 9
|
|
|
|
2012-12-28 - 2018-11-02
Cimişlia, Gura Galbenei
|
|
|
|
2004-06-03 - 2017-09-14
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Cheltuială Vasile, 7, ap.(of.) 44
|
|
|
|
2000-04-03 - 2021-11-18
Leova, Sărata Nouă
|
|
|
|
2005-04-11 - 2021-11-18
Ialoveni, str. Sihastru Daniil, 7, ap.(of.) 15
|
|
|
|
1997-05-15 - 2021-11-18
mun. Chişinău, Bubuieci, str. Frunze M., 12 B
|
|
|
|
2002-01-24 - 2021-11-18
Cahul, str. Mănăstirea Căpriana str-la, 1
|
|
|
|
2005-04-25 - 2018-02-23
mun. Chişinău, sec. Botanica, str. Sarmizegetusa, 1
|
|
|
|
2008-08-21
mun. Chişinău, sec. Buiucani, str. Vişinilor, 22
|
|
|
|
2006-06-16 - 2019-08-09
Orhei, Ciocîlteni
|
|
|
|
2003-03-03 - 2009-03-26
Cahul, str. Şolohov M., 22
|
|
|
|
1998-11-11 - 2019-08-12
mun. Chişinău, Durleşti, str. Izvorul Cucului, 7, ap.(of.) 15
|
|
|
|
2001-10-08 - 2012-06-19
Hînceşti, Logăneşti
|
|
|
|
2007-03-15 - 2018-10-04
Ocniţa, str. Puşkin A., 28
|
|
|
|
2014-11-20
Bălţi, str. Sofia str-la, 1, ap.(of.) 14
|
|
|
|
2013-11-26 - 2021-11-22
Donduşeni, str. Suvorov A., 3
|
|
|
|
2014-06-16 - 2021-11-22
Călăraşi, str. Eminescu Mihai, 46
|
|
|
|
2007-02-07 - 2021-11-23
Anenii Noi, Gura Bîcului, str. Libertăţii, 4
|
|
|
|
2002-02-25 - 2021-11-23
mun. Chişinău, sec. Buiucani, str. Calea Ieşilor, 45, ap.(of.) 82
|
|
|
|
2007-05-21 - 2021-11-23
Ialoveni, str. Păcii, 3/1, ap.(of.) 3A
|
|
|
|
2015-02-23 - 2021-11-24
Criuleni, str. Orăştie, 3
|
|