|
|
1999-03-01 - 2001-05-11
Hînceşti, str. Alecsandri Vasile, 36
|
|
|
|
2000-08-14 - 2001-04-12
Leova, str. Ordjonikidze, 50
|
|
|
|
2000-08-22 - 2002-04-24
Hînceşti, str. <, 14
|
|
|
|
2000-11-15 - 2001-06-21
Hînceşti, str. Negruzzi C., 2
|
|
|
|
2005-01-03
Bălţi, str. Ştefan cel Mare, 20
|
|
|
|
2005-11-29 - 2022-02-16
UTA Găgăuzia, Comrat, str. Matrosov, 1A, ap.(of.) 3
|
|
|
|
2008-01-22 - 2021-03-01
Străşeni, str. Zadnipru P., 16
|
|
|
|
1993-04-01
Cahul, str. Ştefan cel Mare, 34, ap.(of.) 25
|
|
|
|
2008-10-24 - 2018-10-31
mun. Chişinău, sec. Buiucani, str. Mateevici A., 89, ap.(of.) 6
|
|
|
|
1997-10-14
Cantemir, Leca
|
|
|
|
2004-02-04
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Drumul Schinoasei, 1/1, ap.(of.) 17
|
|
|
|
2010-02-25 - 2021-03-01
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Magda Isanos, 15, ap.(of.) 5
|
|
|
|
2004-05-07
Edineţ, str. Alexandru cel Bun, 132
|
|
|
|
2010-09-16
Făleşti, Făleştii Noi
|
|
|
|
1999-11-18
UTA Găgăuzia, Baurci, str. Marx Karl, 124A
|
|
|
|
2004-10-01 - 2008-07-10
Briceni, str. Prieteniei, 6
|
|
|
|
2002-02-19 - 2009-08-04
Edineţ, str. Gorkii, 46
|
|
|
|
2000-09-19 - 2009-10-20
Basarabeasca, str. Marx Karl, 82, ap.(of.) 3
|
|
|
|
2011-01-27
Cimişlia, str. Mateevici A., 55
|
|
|
|
1998-07-07 - 2005-12-06
Hînceşti, str. Creangă Ion, 5, ap.(of.) 2
|
|
|
|
1998-05-15
Cimişlia, str. Mircea cel Bătrîn, 66
|
|
|
|
1995-06-27 - 2008-03-30
Hînceşti, Ciuciuleni
|
|
|
|
1993-02-05 - 2010-08-02
Basarabeasca, Başcalia
|
|
|
|
1998-03-11 - 2004-10-14
Hînceşti, str. Comisarul Mihai Moraru, 75, ap.(of.) 3
|
|
|
|
1997-04-24
Hînceşti, str. Comisarul Mihai Moraru, 99, ap.(of.) 1
|
|
|
|
1997-01-16
Hînceşti, str. Chişinăului, 8, ap.(of.) 20
|
|
|
|
2009-04-24
mun. Chişinău, Bubuieci, str. Grădinarilor, 7
|
|
|
|
2002-12-05 - 2015-09-14
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Tighina, 42
|
|
|
|
1999-01-28 - 2015-08-23
Bălţi, str. Decebal, 121, ap.(of.) 2
|
|
|
|
2008-01-25
Orhei, str. Lupu Vasile, 27, ap.(of.) 3
|
|
|
|
1997-11-06 - 2020-02-10
Bălţi, str. Cahul, 54, ap.(of.) 22
|
|
|
|
2007-03-22 - 2020-02-10
Bălţi, str. Miţkevici, 42
|
|
|
|
1998-06-30 - 2018-04-11
Bălţi, str. Iorga Nicolae, 16, ap.(of.) 35
|
|
|
|
1999-10-08 - 2020-11-17
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Sf.Maria, 69/A
|
|
|
|
2000-12-08 - 2020-11-17
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Grenoble, 157, ap.(of.) 60
|
|