|
|
2000-05-04
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Şciusev A., 44, ap.(of.) 2
|
|
|
|
2004-10-21 - 2007-04-05
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Albişoara, 16, ap.(of.) 65
|
|
|
|
2007-05-25
Cahul, Slobozia Mare
|
|
|
|
2004-10-28
mun. Chişinău, Ciorescu, str. Kogălniceanu Mihail, 11/A
|
|
|
|
2004-10-26
mun. Chişinău, sec. Buiucani, str. Ghibu Onisifor, 3, ap.(of.) 16
|
|
|
|
2002-02-08 - 2011-06-21
mun. Chişinău, Codru, str. Potîrnichii, 4
|
|
|
|
2004-10-29
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Doga Andrei, 39/1, ap.(of.) 37
|
|
|
|
2004-11-02
mun. Chişinău, sec. Buiucani, str. Codreanu Gheorghe, 45/V
|
|
|
|
2001-07-31 - 2020-02-10
Făleşti, Pîrliţa
|
|
|
|
2008-09-19 - 2019-02-06
mun. Chişinău, sec. Botanica, str. Cuza-Vodă bd., 25/4, ap.(of.) 54
|
|
|
|
2004-11-24
Anenii Noi, str. Şciusev A., 1
|
|
|
|
1997-11-25
mun. Chişinău, sec. Buiucani, str. Ioana Radu, 24, ap.(of.) 9
|
|
|
|
2011-03-16 - 2023-11-30
Ungheni, Pîrliţa
|
|
|
|
2004-12-08
mun. Chişinău, sec. Ciocana, str. Sadoveanu M., 4/1, ap.(of.) 12
|
|
|
|
2004-12-03
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Doga Andrei str-la, 13/3
|
|
|
|
1997-10-07
mun. Chişinău, sec. Botanica, str. Decebal bd., 99/3, ap.(of.) 806 a
|
|
|
|
2004-12-23
Criuleni, str. Orhei, 48/A
|
|
|
|
2004-12-22
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Negruzzi Constantin bd., 4/2, ap.(of.) 27
|
|
|
|
1997-09-19 - 2005-12-21
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Costin Miron, 25
|
|
|
|
1994-12-07
Bălţi, str. Ştefan cel Mare, 75, ap.(of.) 2
|
|
|
|
1998-10-29 - 2019-07-30
Cantemir, str. Trandafirilor, 9, ap.(of.) 56
|
|
|
|
1996-05-14
Rîşcani, str. Independenţei, 46
|
|
|
|
2006-06-14 - 2021-03-01
Rîşcani, str. Glavan Boris, 3, ap.(of.) 6
|
|
|
|
2011-11-22 - 2019-07-30
Bender, str. Odesscaia, 1, ap.(of.) 28
|
|
|
|
1997-09-12 - 2001-06-12
Hînceşti, Boghiceni
|
|
|
|
1997-11-28 - 2001-08-01
Hînceşti, str. Nekrasov, 66
|
|
|
|
1997-12-18 - 2001-11-20
Hînceşti, str. Lazo S., 42
|
|
|
|
2004-08-24
Rîşcani, str. Independenţei, 26, ap.(of.) 2
|
|
|
|
1997-12-18 - 2000-10-03
Hînceşti, str. Basarabia, 2
|
|
|
|
1998-02-04 - 1999-02-12
Hînceşti, str. Marinescu Al., 14, ap.(of.) 31
|
|
|
|
1998-03-05 - 1999-09-29
Hînceşti, str. Tolbuhin, 5
|
|
|
|
2004-09-20
Sîngerei, str. Voiniţchi Eugen, 8
|
|
|
|
1998-04-21 - 2001-10-11
Hînceşti, str. Ciorbă Toma, 3, ap.(of.) 16
|
|
|
|
2001-02-19 - 2020-02-10
UTA Găgăuzia, Beşalma, str. Miciurin, 33
|
|
|
|
1998-08-19 - 2001-02-13
Hînceşti, str. Enescu George, 42
|
|