|
|
2010-09-10
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Kaczynski Lech, 2/2, ap.(of.) 5
|
|
|
|
1994-08-08 - 2017-06-29
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Drumul Schinoasei, 132/B
|
|
|
|
1998-04-07 - 2018-07-02
Făleşti, str. Moldovei, 12, ap.(of.) 29
|
|
|
|
2010-09-17
Anenii Noi, str. Gorkii, 48
|
|
|
|
2007-07-26 - 2012-06-29
Leova, Sărata Nouă
|
|
|
|
2000-10-25 - 2018-05-19
Cantemir, Ciobalaccia
|
|
|
|
1999-05-18 - 2018-05-19
Cantemir, str. Glavan Boris, 1
|
|
|
|
2010-10-06
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Junimea, 5, ap.(of.) 2
|
|
|
|
2010-10-27
mun. Chişinău, sec. Ciocana, str. Zadnipru P., 3, ap.(of.) 92
|
|
|
|
2009-01-21
mun. Chişinău, sec. Ciocana, str. Zadnipru P., 3, ap.(of.) 69
|
|
|
|
2010-11-15
mun. Chişinău, sec. Ciocana, str. Russo Alecu, 59/3, ap.(of.) 32
|
|
|
|
2003-04-01 - 2023-08-21
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Vieru Grigore bd., 16
|
|
|
|
1999-03-29 - 2012-05-30
mun. Chişinău, sec. Buiucani, str. Bogza Serghei, 6/1, ap.(of.) 44
|
|
|
|
2010-12-02
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Drumul Viilor, 36/2
|
|
|
|
2000-07-31 - 2018-07-26
Teleneşti, Budăi
|
|
|
|
2002-04-26
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Madan Gheorghe, 89/3, ap.(of.) 30
|
|
|
|
2010-04-19
Bălţi, str. Iorga Nicolae, 20, ap.(of.) 57
|
|
|
|
2010-05-04
Bălţi, str. Calea Ieşilor, 39
|
|
|
|
2011-11-24 - 2019-10-30
mun. Chişinău, sec. Ciocana, str. Russo Alecu, 57/2
|
|
|
|
2010-06-21
Bălţi, str. Bulgară, 79, ap.(of.) 25
|
|
|
|
2010-07-12
Bălţi, str. Alexandru cel Bun, 5
|
|
|
|
2010-08-17
Bălţi, str. Eminescu M. bd., 11, ap.(of.) 36
|
|
|
|
2010-08-10
Rîşcani, str. Milescu-Spătarul Nicolae, 01
|
|
|
|
2010-08-19
Bălţi, str. Şcelkov Igor, 12
|
|
|
|
2000-03-30 - 2019-10-30
mun. Chişinău, Vatra, str. Creangă Ion, 11
|
|
|
|
2010-10-08
Bălţi, str. Bulgară, 110, ap.(of.) 44
|
|
|
|
2010-10-07 - 2011-02-02
Sîngerei, Heciul Nou
|
|
|
|
2011-04-14
Rîşcani, Costeşti, str. Soltîs Ion, 50
|
|
|
|
2010-11-11
Bălţi, str. Gagarin Iu. str-la, 4
|
|
|
|
2010-11-15
Făleşti, str. Eminescu Mihai, 20/1, ap.(of.) 19
|
|
|
|
2010-11-25
Bălţi, str. Rediului, 28
|
|
|
|
2010-12-22
Bălţi, str. Mareşalului Malinovski, 11, ap.(of.) 28
|
|
|
|
1998-06-08 - 2012-06-08
Bălţi, str. Bulgară, 166, ap.(of.) 69
|
|
|
|
2004-03-04 - 2019-10-30
Hînceşti, Voinescu
|
|
|
|
2009-08-12
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Columna, 59, ap.(of.) 7
|
|