|
|
2002-05-24 - 2017-03-31
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Bernardazzi Alexandru, 36, ap.(of.) 10
|
|
|
|
2007-05-21
mun. Chişinău, sec. Botanica, str. Cuza-Vodă bd., 14, ap.(of.) 85
|
|
|
|
2007-06-04
mun. Chişinău, sec. Botanica, str. Pumnul Aron, 138
|
|
|
|
1995-12-04
mun. Chişinău, sec. Buiucani, str. Doina şi Ion Aldea-Teodorovici, 8
|
|
|
|
2007-05-24
mun. Chişinău, sec. Ciocana, str. Zadnipru P., 11, ap.(of.) 24
|
|
|
|
1992-05-11 - 2018-08-14
mun. Chişinău, sec. Botanica, str. Dacia bd., 53, ap.(of.) 137
|
|
|
|
2007-06-11
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Vieru Grigore bd., 26, ap.(of.) 843A
|
|
|
|
2014-06-11
mun. Chişinău, sec. Botanica, str. Munceşti şos., 810, ap.(of.) 73
|
|
|
|
2007-05-31 - 2008-07-14
mun. Chişinău, sec. Buiucani, str. Bariera Sculeni, 2/1, ap.(of.) 44
|
|
|
|
2007-06-21
mun. Chişinău, sec. Buiucani, str. Creangă Ion, 53/1, ap.(of.) 98
|
|
|
|
2007-06-12
mun. Chişinău, Durleşti, str. Cişmele, 17
|
|
|
|
2007-06-14
mun. Chişinău, sec. Buiucani, str. Coca E., 17, ap.(of.) 33A
|
|
|
|
1999-09-07
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Vieru Grigore bd., 17, ap.(of.) 7
|
|
|
|
2007-06-18
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Crăsescu V., 22
|
|
|
|
2007-07-04
mun. Chişinău, sec. Botanica, str. Hristo Botev, 27
|
|
|
|
2007-07-03
mun. Chişinău, sec. Ciocana, str. Vieru Igor, 18/1, ap.(of.) 87
|
|
|
|
2014-03-06
Dubăsari, Molovata
|
|
|
|
2007-06-22
Criuleni, Zăicana
|
|
|
|
2008-12-22 - 2022-05-06
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Asachi Gh., 71/7
|
|
|
|
2007-07-24
mun. Chişinău, sec. Ciocana, str. Vieru Igor, 14, ap.(of.) 88
|
|
|
|
2007-06-29
Ialoveni, Costeşti
|
|
|
|
2007-07-05
mun. Chişinău, sec. Buiucani, str. Iorga Nicolae, 22, ap.(of.) 1
|
|
|
|
2003-01-10 - 2018-01-24
Străşeni, Cojuşna, str. Livezilor, 20
|
|
|
|
2007-07-05
mun. Chişinău, sec. Botanica, str. Aeroport, 5, ap.(of.) 8
|
|
|
|
2007-07-06
mun. Chişinău, sec. Botanica, str. Valea Crucii, 22/1, ap.(of.) 72
|
|
|
|
2008-02-23 - 2019-01-14
Rîşcani, str. Livezilor, 20
|
|
|
|
2007-07-19
mun. Chişinău, sec. Buiucani, str. Creangă Ion, 68, ap.(of.) 71
|
|
|
|
2014-01-29 - 2019-01-14
UTA Găgăuzia, Congazcicul de Sus, str. Mitul Ivan, 19
|
|
|
|
1998-08-03 - 2021-07-16
Hînceşti, str. Sadoveanu M., 3, ap.(of.) 19
|
|
|
|
2007-07-23
mun. Chişinău, sec. Botanica, str. Dacia bd., 31
|
|
|
|
2007-08-24
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Florilor, 32, ap.(of.) 211
|
|
|
|
2011-10-24
mun. Chişinău, sec. Botanica, str. Cuza-Vodă bd., 22, ap.(of.) 57
|
|
|
|
2007-07-27
mun. Chişinău, sec. Buiucani, str. Marinescu Al., 19/1, ap.(of.) 84
|
|
|
|
1998-08-11 - 2008-02-29
mun. Chişinău, sec. Ciocana, str. Zadnipru P., 9, ap.(of.) 21
|
|
|
|
2007-08-16
mun. Chişinău, sec. Ciocana, str. Sadoveanu M., 10/1, ap.(of.) 59
|
|