|
|
2007-02-28 - 2020-05-15
Făleşti, Sărata Veche
|
|
|
|
2006-09-28 - 2020-05-18
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Sărăteni, 5
|
|
|
|
2011-05-16 - 2020-05-18
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Braniştii, 19, ap.(of.) 14
|
|
|
|
2005-08-03 - 2020-05-18
Bălţi, Sadovoe
|
|
|
|
2012-02-23 - 2021-03-30
Dubăsari, Molovata Nouă, str. Tineretului, 30
|
|
|
|
2006-01-04 - 2020-05-18
Şoldăneşti, str. Creangă Ion, 14
|
|
|
|
2005-11-21 - 2020-05-19
Bălţi, str. Chişinăului, 73
|
|
|
|
2006-01-03 - 2020-05-19
Bălţi, str. Mareşalului Malinovski, 7, ap.(of.) 41
|
|
|
|
2008-02-27 - 2022-04-06
Dubăsari, Cocieri
|
|
|
|
2006-06-26 - 2020-05-20
mun. Chişinău, sec. Ciocana, str. Milescu-Spătarul Nicolae, 9, ap.(of.) 85
|
|
|
|
2002-03-27 - 2020-05-14
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Tolstoi L., 3
|
|
|
|
2006-05-04 - 2020-05-21
mun. Chişinău, Coloniţa
|
|
|
|
1997-07-17 - 2020-05-21
mun. Chişinău, Ciorescu, str. Alexandru cel Bun, 4, ap.(of.) 48
|
|
|
|
1996-04-01 - 2020-05-21
mun. Chişinău, sec. Ciocana, str. Mircea cel Bătrân bd., 29/1, ap.(of.) 32
|
|
|
|
2007-03-05 - 2020-05-21
mun. Chişinău, sec. Ciocana, str. Drăgan Maria, 34/2, ap.(of.) CёM
|
|
|
|
2007-04-19 - 2020-05-21
mun. Chişinău, sec. Botanica, str. Cuza-Vodă bd., 20/1, ap.(of.) 43
|
|
|
|
2002-02-20 - 2020-05-21
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Costin Miron, 14, ap.(of.) 59
|
|
|
|
2006-03-30 - 2020-05-22
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Liliacului, 1
|
|
|
|
2001-10-03
mun. Chişinău, Durleşti, str. Gribov N., 6/1, ap.(of.) 44
|
|
|
|
2006-03-16 - 2020-05-22
mun. Chişinău, sec. Buiucani, str. Suceava, 110
|
|
|
|
2004-03-02 - 2020-05-22
Briceni, str. Eminescu Mihai, 73, ap.(of.) 25
|
|
|
|
2001-01-16
mun. Chişinău, sec. Buiucani, str. Alba-Iulia, 75/D
|
|
|
|
1992-11-30 - 2020-04-03
Teleneşti, str. Mateevici A., 4, ap.(of.) 1
|
|
|
|
1996-07-05 - 2024-05-08
mun. Chişinău, sec. Ciocana, str. Drăgan Maria, 34/1, ap.(of.) 701
|
|
|
|
2007-11-27 - 2020-05-26
mun. Chişinău, sec. Botanica, str. Salcîmilor, 22/4, ap.(of.) 47
|
|
|
|
2000-01-19
Ungheni, str. Naţională, 18, ap.(of.) 3
|
|
|
|
2007-11-23 - 2020-05-26
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Bogdan-Voievod, 2/1, ap.(of.) 28
|
|
|
|
2006-08-01 - 2020-05-27
mun. Chişinău, Durleşti, str. Livezilor str-la 2, 12
|
|
|
|
2013-06-17 - 2020-05-27
mun. Chişinău, sec. Botanica, str. Pandurilor, 52
|
|
|
|
2008-10-16 - 2020-05-28
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Studenţilor str-la, 2/1, ap.(of.) 63
|
|
|
|
2006-07-14 - 2024-05-08
Teleneşti, str. Vieru Igor, 7
|
|
|
|
2009-12-01 - 2020-06-02
mun. Chişinău, sec. Ciocana, str. Sadoveanu M., 30/2, ap.(of.) 17
|
|
|
|
2002-01-28 - 2020-06-04
mun. Chişinău, sec. Buiucani, str. Doina şi Ion Aldea-Teodorovici, 10/1, ap.(of.) 52
|
|
|
|
1999-08-09
mun. Chişinău, sec. Botanica, str. Valea Crucii, 20, ap.(of.) 7
|
|
|
|
1997-03-26
Bălţi, str. Ştefan cel Mare, 28
|
|