Розничная торговля осветительными устройствами и предметами домашнего обихода, не включенных в другие категории
Возможные аффилиации
Denumire | Administratori | Statut/ Adresa | |
---|---|---|---|
Administrator |
2004-12-22 - 2014-05-21
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Doina, 104/2, ap.(of.) 42 |
||
Administrator |
2004-04-19 - 2014-04-23
Taraclia, str. Ştefan cel Mare, 38, ap.(of.) 1 |
||
Administrator |
2007-11-27 - 2018-11-14
Orhei, str. Lupu Vasile, 10, ap.(of.) 14 |
||
Administrator |
2013-01-22 - 2021-12-29
Orhei, str. Eminescu Mihai, 15, ap.(of.) 57 |
||
Administrator |
2005-02-03 - 2014-08-08
UTA Găgăuzia, Vulcăneşti, str. Kalinin, 33 |
||
Administrator Lichidator |
2013-04-15 - 2019-09-10
mun. Chişinău, sec. Botanica, str. Cuza-Vodă bd., 15/1, ap.(of.) 153 |
||
Administrator |
1997-07-16 - 2014-11-28
UTA Găgăuzia, Vulcăneşti, str. Lenin, 105, ap.(of.) 40 |
||
Administrator |
2000-08-21
mun. Chişinău, sec. Ciocana, str. Vieru Igor, 12, ap.(of.) 33 |
||
Administrator |
2005-07-07 - 2014-12-15
Bălţi, str. Sorocii, 3 |
||
Administrator |
2005-09-07 - 2016-09-28
Bălţi, str. Ştefan cel Mare, 36 |
||
Administrator |
2003-11-04 - 2020-02-13
Sîngerei, Bilicenii Vechi |
||
Administrator |
2004-12-06 - 2020-02-13
Rîşcani, str. Ştefan cel Mare, 35 |
||
Administrator |
1999-12-21 - 2013-10-31
Călăraşi, str. Viteazul Mihai str-la, 2 |
||
Administrator |
2005-04-05 - 2016-02-09
Nisporeni, str. Livezilor, 56 |
||
Administrator |
2005-02-10 - 2013-05-30
UTA Găgăuzia, Vulcăneşti, str. XXVI Siezd, 14 |
||
Administrator |
2005-04-20 - 2016-09-06
UTA Găgăuzia, Joltai, str. Lenin, 35 |
||
Administrator |
2006-01-30 - 2016-05-31
Criuleni, str. Orhei, 21 |
||
Administrator |
2008-10-02 - 2018-12-26
Orhei, Bieşti |
||
Administrator |
2006-03-29 - 2020-02-13
Bălţi, str. Stamati C., 18, ap.(of.) 3 |
||
Administrator |
1998-01-22 - 2014-01-02
Rîşcani, str. Independenţei, 144 |
||
Administrator |
1995-11-03 - 2015-06-29
Rîşcani, str. Sf.Maria, 12 |
||
Administrator |
2006-08-11 - 2015-02-23
Bălţi, str. Cehov, 80, ap.(of.) 8 |
||
Administrator |
2006-08-16 - 2015-08-21
Glodeni, Danu |
||
Administrator |
2006-09-05 - 2013-06-21
Bălţi, str. Larisa bd., 4, ap.(of.) 45 |
||
Administrator |
2006-09-20 - 2017-04-06
Bălţi, str. Ceapaev, 36 |
||
Administrator |
2006-10-13 - 2013-01-24
Bălţi, str. Ştefan cel Mare, 137/A |
||
Administrator |
2006-10-16 - 2016-04-01
Rîşcani, str. Trandafirilor, 17, ap.(of.) 53 |
||
Administrator |
2006-10-25 - 2013-03-14
Rîşcani, Rămăzan |
||
Administrator |
2006-12-22 - 2015-12-04
Sîngerei, Coada Iazului |
||
Lichidator |
2006-10-12 - 2016-06-01
Hînceşti, str. 31 August, 99 |
||
Administrator |
2006-11-28 - 2013-08-20
Basarabeasca, Abaclia, str. Secrieru Ion, 13 |
||
Administrator |
1998-09-30 - 2014-03-12
Orhei, str. Chişinăului str-la, 12 |
||
Administrator |
1993-10-29 - 2014-03-20
Teleneşti, str. Marinescu Al., 4 |
||
1995-10-13 - 2012-02-02
Cantemir, Cania |
|||
Administrator |
2006-07-25 - 2013-02-27
Ştefan Vodă, Talmaza, str. 27 August, 72 |