Розничная торговля осветительными устройствами и предметами домашнего обихода, не включенных в другие категории
Возможные аффилиации
Denumire | Administratori | Statut/ Adresa | |
---|---|---|---|
Administrator |
2006-12-20 - 2012-08-20
mun. Chişinău, sec. Ciocana, str. Vieru Igor, 12, ap.(of.) 33 |
||
Administrator |
2002-02-15 - 2012-07-13
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Lomonosov M., 51/1, ap.(of.) 48 |
||
Administrator |
2007-02-26 - 2012-07-26
Orhei, str. Sadoveanu M., 26, ap.(of.) 21 |
||
Administrator |
2007-12-26 - 2012-09-03
Rezina, str. 1 Mai, 6/2, ap.(of.) 62 |
||
Administrator |
2007-08-13 - 2012-12-24
Ştefan Vodă, Talmaza, str. 1 Mai, 92 |
||
Administrator |
2008-07-01 - 2012-12-21
mun. Chişinău, sec. Buiucani, str. Coroban Vasile, 47/2, ap.(of.) 7 |
||
Administrator |
2009-08-14 - 2012-08-07
mun. Chişinău, Băcioi |
||
Administrator |
2009-07-13 - 2012-08-10
Hînceşti, str. Grădinilor, 10 |
||
Administrator |
2009-01-17 - 2012-12-13
Şoldăneşti, str. Viilor, 25 |
||
Administrator |
2009-02-09 - 2012-10-22
Ştefan Vodă, Copceac, str. Lazo S., 23 |
||
Administrator |
2010-03-16 - 2012-10-02
Glodeni, str. Haşdeu Bogdan Petriceicu, 3 |
||
Administrator |
2011-08-22 - 2012-12-13
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Kiev, 16/1, ap.(of.) 20 |
||
Administrator |
2011-06-27 - 2012-09-11
Bălţi, str. Slobozia Nouă, 2 |
||
Administrator |
2011-11-21 - 2012-09-17
Făleşti, str. Mateevici A., 77 |
||
Administrator |
2011-03-25 - 2014-01-03
Cahul, str. Negruzzi C., 129, ap.(of.) 18 |
||
Administrator |
2011-04-22 - 2012-09-21
Ştefan Vodă, Volintiri, str. Sadoveanu M. |
||
Administrator |
2012-11-30 - 2013-01-15
mun. Chişinău, Grătieşti, str. Istrati L., 11 |
||
Administrator |
2012-01-13 - 2012-11-02
Glodeni, str. Milescu-Spătarul Nicolae, 12, ap.(of.) 7 |
||
Administrator |
2012-03-06 - 2012-11-06
Glodeni, Balatina |
||
Administrator |
2000-10-12 - 2018-02-21
UTA Găgăuzia, Vulcăneşti, str. Ananiev, 17 |
||
Administrator |
2012-11-07 - 2018-12-21
Sîngerei, Pepeni |
||
Administrator |
2007-07-09 - 2020-10-29
Bălţi, str. Niţulenko Andrei, 10 |
||
Administrator |
2007-03-17 - 2013-01-18
Cahul, Larga Nouă |
||
Administrator |
2009-01-26 - 2018-11-09
Rîşcani, str. Eternităţii, 5, ap.(of.) 50 |
||
Administrator |
1994-08-29 - 2015-07-02
Glodeni, str. Tolstoi L., 19 |
||
Administrator Lichidator |
2009-12-10 - 2021-12-28
Rezina, Ciorna, str. Cantemir D., 19 |
||
Administrator |
2009-09-07 - 2021-03-11
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Vieru Grigore bd., 22/10, ap.(of.) 4 |
||
Administrator |
2007-06-18 - 2020-02-14
mun. Chişinău, sec. Botanica, str. Pandurilor, 68, ap.(of.) 38 |
||
Administrator |
2013-11-27 - 2021-12-27
Taraclia, Salcia, str. Molodiojnaia, 38 |
||
Administrator |
1998-01-21 - 2013-09-17
Hînceşti, str. Alexandru cel Bun, 94, ap.(of.) 11 |
||
Administrator |
2009-12-04 - 2018-11-13
Căuşeni, str. Tcacenco, 20 |
||
Administrator |
2007-05-10 - 2020-10-29
Edineţ, str. Repin Ilia, 20 |
||
Administrator Lichidator |
2006-03-24 - 2019-02-14
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Tighina, 65, ap.(of.) 616/A |
||
Administrator |
2013-07-15 - 2021-03-11
Tiraspol, Dnestrovsc, str. Energheticov, 6, ap.(of.) 9 |
||
Administrator |
2010-02-02 - 2024-04-29
Leova, str. Costin Miron, 11, ap.(of.) 13 |