Розничная торговля осветительными устройствами и предметами домашнего обихода, не включенных в другие категории
Возможные аффилиации
Denumire | Administratori | Statut/ Adresa | |
---|---|---|---|
Administrator |
2011-03-30
Făleşti, Egorovca |
||
Administrator |
2011-07-20
Rîşcani, Grinăuţi |
||
Administrator |
2011-06-29
Cahul, Colibaşi |
||
Administrator |
2004-10-20 - 2011-12-21
Cahul, Andruşul de Sus |
||
Administrator |
2014-10-13 - 2016-10-12
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Bucureşti, 16, ap.(of.) 1 |
||
Administrator |
2004-10-18 - 2005-05-21
Cahul, str. Stroescu V., 35, ap.(of.) 55 |
||
Administrator |
2010-06-25
Glodeni, Sturzovca |
||
Administrator |
2010-09-01
Rîşcani, Sturzeni |
||
Administrator |
2009-04-30 - 2012-01-11
Cimişlia, Selemet |
||
Administrator |
2009-06-11 - 2011-11-14
Leova, Sărăteni |
||
Administrator |
2002-11-28
Bălţi, str. Ştefan cel Mare, 212 |
||
Administrator |
2009-08-04 - 2017-07-27
Sîngerei, Dobrogea Veche |
||
Administrator |
2009-08-24
Hînceşti, Corneşti |
||
Administrator |
1998-01-21
Bălţi, str. 31 August 1989, 54 |
||
Administrator |
2013-08-06 - 2018-06-28
Orhei, Step-Soci |
||
Administrator |
2007-12-11
Rezina, str. Orhei, 6 |
||
Administrator |
2006-04-06
mun. Chişinău, Cheltuitori, str. Sfîntul Gheorghe, 13a |
||
Administrator |
2009-09-16 - 2011-03-01
Hînceşti, Oneşti |
||
Administrator |
2009-10-06 - 2009-12-28
Hînceşti, Bozieni |
||
Administrator |
2009-12-07
Sîngerei, Sîngereii Noi |
||
Administrator |
2009-12-09
Hînceşti, Ciuciuleni |
||
Administrator |
2008-03-18 - 2016-12-01
Anenii Noi, Mereni, str. Pionerilor, 3 |
||
Administrator |
2008-06-25
Orhei, str. Scrisului Latin, 6, ap.(of.) 9 |
||
Administrator |
2015-02-02 - 2018-06-29
Bălţi, str. Eminescu M. bd., 1, ap.(of.) 16 |
||
Administrator |
2008-01-15
Hînceşti, Oneşti |
||
Administrator |
2004-10-07
mun. Chişinău, sec. Buiucani, str. Ghibu Onisifor, 9, ap.(of.) 59 |
||
Administrator |
2000-03-15
Rîşcani, Bulhac |
||
Administrator |
1996-04-26 - 2020-02-13
Călăraşi, Hogineşti |
||
Administrator Lichidator |
2015-02-23 - 2018-11-07
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Basarab Matei, 7/5, ap.(of.) 35 |
||
Administrator |
2011-12-26 - 2019-08-28
Făleşti, Călineşti |
||
Administrator |
2008-10-23 - 2021-03-10
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Costin Miron, 13/1, ap.(of.) 14 |
||
Administrator |
2012-05-25 - 2019-08-30
Criuleni, str. Viilor, 43 |
||
Administrator |
2006-06-06
Briceni, str. Livezilor, 20 |
||
Administrator |
2011-02-21
mun. Chişinău, sec. Buiucani, str. Doina şi Ion Aldea-Teodorovici, 8, ap.(of.) 32 |
||
Administrator |
2005-09-30 - 2012-11-15
Orhei, str. Glavan Boris, 9/1 |