|
|
2007-11-14 - 2021-02-01
mun. Chişinău, sec. Ciocana, str. Russo Alecu, 55/5, ap.(of.) 30
|
|
|
|
2002-01-22 - 2017-12-04
UTA Găgăuzia, Comrat, str. Paţaev, 20
|
|
|
|
1995-03-17 - 2021-09-17
Briceni, Lipcani, str. Negruzzi C., 3, ap.(of.) 22
|
|
|
|
2004-04-30 - 2020-03-17
Bălţi, str. Ştefan cel Mare, 6/2
|
|
|
|
2008-08-13 - 2022-01-31
UTA Găgăuzia, Comrat, str. Gavriliuca, 10
|
|
|
|
2008-03-17 - 2012-12-05
Briceni, Criva
|
|
|
|
1995-02-22 - 2012-12-27
Bălţi, str. Radişcev, 65
|
|
|
|
1997-04-29
mun. Chişinău, sec. Botanica, str. Valea Crucii, 22, ap.(of.) 185
|
|
|
|
1997-05-26
mun. Chişinău, sec. Botanica, str. Alexandru Ioan Cuza, 25/2, ap.(of.) 52
|
|
|
|
1997-12-09
mun. Chişinău, sec. Botanica, str. Căuşeni, 32
|
|
|
|
1998-04-17
mun. Chişinău, sec. Botanica, str. Dacia bd., 27 BI
|
|
|
|
2000-02-22
mun. Chişinău, sec. Botanica, str. Valea Crucii, 22, ap.(of.) 214
|
|
|
|
2000-10-31
mun. Chişinău, sec. Botanica, str. Cuza-Vodă bd., 38/2, ap.(of.) 56
|
|
|
|
1998-09-21
mun. Chişinău, sec. Botanica, str. Titulescu N., 35, ap.(of.) 73
|
|
|
|
1999-03-19
mun. Chişinău, sec. Botanica, str. Trandafirilor, 31/3, ap.(of.) 17
|
|
|
|
1999-04-21
mun. Chişinău, sec. Botanica, str. Independenţei, 30/3, ap.(of.) 71
|
|
|
|
1999-04-26 - 2002-07-04
mun. Chişinău, sec. Botanica, str. Valea Crucii, 4, ap.(of.) 239
|
|
|
|
1999-05-19
mun. Chişinău, sec. Botanica, str. Zelinski N., 30/4, ap.(of.) 26
|
|
|
|
1999-05-31
mun. Chişinău, sec. Botanica, str. Cuza-Vodă bd., 30/1, ap.(of.) 68
|
|
|
|
1999-06-10
mun. Chişinău, sec. Botanica, str. Grădina Botanică, 14 OF
|
|
|
|
2008-02-22
Bălţi, str. Glavan Boris, 16
|
|
|
|
2001-09-10
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Ion Vodă, 7, ap.(of.) 20A
|
|
|
|
2007-10-02 - 2019-05-23
Briceni, Coteala
|
|
|
|
2014-07-21 - 2020-01-30
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Eminescu Mihai, 17
|
|
|
|
1994-11-14
mun. Chişinău, sec. Buiucani, str. Lupu Vasile, 87, ap.(of.) 92
|
|
|
|
2008-04-23 - 2020-01-29
UTA Găgăuzia, Comrat, str. Gogol, 31/5, ap.(of.) 11
|
|
|
|
1998-06-11 - 2019-11-08
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Şciusev A., 4, ap.(of.) 7
|
|
|
|
2003-04-09 - 2010-05-20
UTA Găgăuzia, Comrat, str. Şciors, 8
|
|
|
|
2005-11-09 - 2021-02-02
mun. Chişinău, sec. Ciocana, str. Transnistria, 16/1
|
|
|
|
1996-09-09
mun. Chişinău, sec. Buiucani, str. Ştefan cel Mare şi Sfânt bd., 196
|
|
|
|
2009-02-19
mun. Chişinău, sec. Buiucani, str. Ceaikovski P., 16
|
|
|
|
2010-04-30 - 2017-10-03
UTA Găgăuzia, Comrat, str. Mareşalului Malinovski, 5
|
|
|
|
1999-02-02
mun. Chişinău, sec. Buiucani, str. Codrilor, 10, ap.(of.) 21
|
|
|
|
1997-02-04
mun. Chişinău, sec. Buiucani, str. Alba-Iulia, 75/H
|
|
|
|
1998-02-16
mun. Chişinău, sec. Buiucani, str. Doina şi Ion Aldea-Teodorovici, 10/1, ap.(of.) 17
|
|