Торговая торговля обувью и кожами
Возможные аффилиации
Denumire | Administratori | Statut/ Adresa | |
---|---|---|---|
Administrator |
2007-01-23
Hînceşti, Lăpuşna |
||
1997-09-05 - 2004-12-10
Hînceşti, str. Creangă Ion, 26, ap.(of.) 6 |
|||
Administrator |
1996-05-08
Hînceşti, str. Sadoveanu M., 5, ap.(of.) 48 |
||
Administrator |
1999-09-15
Briceni, Hlina |
||
Administrator |
2014-05-17 - 2019-11-28
Cahul, Vadul lui Isac |
||
Administrator |
2014-11-12 - 2019-11-28
Hînceşti, Feteasca |
||
Administrator |
1998-02-05 - 2001-08-20
Sîngerei, Coşcodeni |
||
Administrator |
2008-08-11
Şoldăneşti, Cotiujenii Mari |
||
Administrator |
2009-07-07 - 2020-04-17
Hînceşti, Dubovca |
||
Administrator |
2009-12-10 - 2020-04-17
Basarabeasca, str. Octombrie, 87 |
||
Administrator |
2013-01-31 - 2020-04-17
Hînceşti, str. Chişinăului, 10, ap.(of.) 5 |
||
Administrator |
2011-07-18 - 2015-11-18
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Mărăşeşti, 17 |
||
Administrator |
1997-12-10 - 2009-09-24
Cimişlia, str. Decebal, 76 |
||
Administrator |
1998-01-21 - 2010-11-11
Hînceşti, str. Hîncu Mihalcea, 99, ap.(of.) 15 |
||
Administrator |
2007-03-27 - 2018-12-12
Făleşti, str. Păcii, 31 |
||
Administrator |
1998-01-19
Hînceşti, str. Chişinăului, 10 |
||
Administrator |
2008-01-31 - 2018-12-12
Sîngerei, str. Independenţei, 145 |
||
Administrator |
2010-01-27 - 2018-12-12
Sîngerei, str. Tineretului, 41 |
||
Administrator Lichidator |
2014-04-09 - 2018-12-12
Orhei, Mitoc |
||
Administrator |
2011-12-01 - 2018-01-12
Străşeni, Pănăşeşti |
||
Administrator |
2008-07-08
Criuleni, Coşerniţa |
||
Administrator Lichidator |
2010-11-12 - 2019-07-18
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Albişoara, 76/6, ap.(of.) 38 |
||
Administrator |
2008-10-31
Orhei, str. Haiducul Grozescu, 57 |
||
Administrator |
2012-08-29
Bălţi, str. 1 Mai, 31, ap.(of.) 3 |
||
Administrator |
2015-01-15
mun. Chişinău, sec. Botanica, str. Traian bd., 19/1, ap.(of.) 40 |
||
Administrator |
2000-10-25
Şoldăneşti, str. Păcii, 31, ap.(of.) 24 |
||
Administrator |
1998-05-12
Teleneşti, Ţînţăreni |
||
Administrator |
2004-01-03
Orhei, str. Sadoveanu M., 26, ap.(of.) 87 |
||
Administrator |
2014-03-03
mun. Chişinău, Tohatin, str. Pădurilor, 3 |
||
Administrator |
2012-06-12
Bălţi, str. Iorga Nicolae, 24, ap.(of.) 4 |
||
Administrator |
2007-12-18 - 2014-11-27
mun. Chişinău, sec. Ciocana, str. Drăgan Maria, 22/3, ap.(of.) 91 |
||
Administrator |
2012-05-04
Hînceşti, str. Alba-Iulia, 4 |
||
Administrator |
2005-09-06 - 2019-07-22
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Dokuceaev V., 2, ap.(of.) 1 |
||
Administrator Lichidator |
2007-10-30 - 2023-08-21
Rezina, str. Ştefan cel Mare, 22, ap.(of.) 1 |
||
Administrator |
2010-07-19
mun. Chişinău, sec. Buiucani, str. Creangă Ion, 5/3, ap.(of.) 29 |