Торговая торговля обувью и кожами
Возможные аффилиации
Denumire | Administratori | Statut/ Adresa | |
---|---|---|---|
Administrator Lichidator |
2007-01-15 - 2014-01-09
mun. Chişinău, sec. Botanica, str. Cuza-Vodă bd., 20/2, ap.(of.) 51 |
||
Administrator Lichidator |
2011-07-21 - 2013-12-09
mun. Chişinău, sec. Buiucani, str. Creangă Ion, 64, ap.(of.) 45 |
||
Administrator |
2011-01-10 - 2013-12-31
UTA Găgăuzia, Comrat, str. Gherasimov, 64 |
||
Administrator |
2012-03-06 - 2014-01-22
Edineţ, str. Creangă Ion, 2 |
||
Administrator |
2012-05-15
Orhei, str. Sadoveanu M., 22/A, ap.(of.) 19 |
||
Administrator |
2011-12-02 - 2022-04-12
UTA Găgăuzia, Bugeac, str. Iubileinaia, 16 |
||
Administrator |
2013-01-17 - 2020-06-02
Cimişlia, Sagaidac |
||
Administrator |
2002-02-11
Ungheni, Măcăreşti |
||
Administrator |
2007-02-08 - 2014-04-14
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Albişoara, 80/6, ap.(of.) 59 |
||
Administrator |
2007-07-09 - 2014-04-14
mun. Chişinău, sec. Ciocana, str. Voluntarilor, 12/1, ap.(of.) 114 |
||
Administrator |
2008-02-01 - 2014-04-04
mun. Chişinău, sec. Botanica, str. Titulescu N., 30, ap.(of.) 54 |
||
Administrator Lichidator |
2011-08-04 - 2014-03-11
mun. Chişinău, sec. Ciocana, str. Mircea cel Bătrân bd., 48 |
||
Administrator Lichidator |
2005-03-25 - 2020-06-12
Nisporeni, str. Păcii, 6, ap.(of.) 7 |
||
Administrator al procesului de insolvabilitate Administrator |
2003-02-20 - 2014-07-24
mun. Chişinău, sec. Buiucani, str. Creangă Ion, 43/A, ap.(of.) 36 |
||
Lichidator Administrator |
2005-07-07 - 2014-10-02
mun. Chişinău, sec. Botanica, str. Independenţei, 10/1, ap.(of.) 3 |
||
Administrator |
2009-04-01 - 2014-10-08
UTA Găgăuzia, Baurci, str. 40 let Octeabrea, 31 |
||
Administrator |
2010-03-10 - 2014-09-24
mun. Chişinău, Codru, str. Turghenev str-la, 6 |
||
Administrator |
2010-09-20 - 2014-09-15
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Gagarin Iu., 9, ap.(of.) 51 |
||
Administrator |
2011-01-14 - 2014-09-15
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Florilor, 4/3 |
||
Administrator |
2012-08-10 - 2014-07-29
mun. Chişinău, Stăuceni, str. Brigada viticultură, 4 |
||
Lichidator Administrator |
2013-08-06 - 2014-09-25
Cahul, Manta |
||
Administrator |
2014-02-04 - 2014-09-26
mun. Chişinău, sec. Botanica, str. Dacia bd., 24, ap.(of.) 64 |
||
Administrator |
1997-05-22 - 2014-11-17
Leova, Cupcui |
||
Administrator |
2008-01-30 - 2014-11-14
Rîbniţa, str. Iubileinaia, 41, ap.(of.) 48 |
||
Lichidator Administrator |
2009-10-09 - 2014-10-31
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Niţă Florica, 2/1, ap.(of.) 4 |
||
Lichidator Administrator |
2010-09-23 - 2014-11-06
mun. Chişinău, Ghidighici, str. Cantemir D., 26 |
||
Administrator |
2011-08-18 - 2014-12-01
Cahul, Cucoara |
||
Administrator |
1998-07-03 - 2015-01-29
Hînceşti, Leuşeni |
||
Administrator |
2006-08-23 - 2015-02-18
Glodeni, Cuhneşti |
||
Administrator Lichidator |
2009-06-18 - 2015-01-28
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Drumul Schinoasei, 1/4, ap.(of.) 96 |
||
Lichidator Administrator |
2012-01-13 - 2015-02-25
mun. Chişinău, sec. Botanica, str. Tulnic Vitalie, 15 |
||
Administrator |
2012-09-03 - 2015-01-16
Străşeni, Sireţi |
||
Administrator |
2013-04-19 - 2015-01-12
mun. Chişinău, sec. Botanica, str. Grădina Botanică, 14/3, ap.(of.) 307 |
||
Administrator |
2014-05-28 - 2015-01-22
Leova, Tigheci |
||
Administrator |
2000-11-23 - 2023-10-23
Hînceşti, str. Caşu Sergiu, 8 |