Торговая торговля обувью и кожами
Возможные аффилиации
Denumire | Administratori | Statut/ Adresa | |
---|---|---|---|
Administrator |
2008-11-28 - 2014-01-18
Basarabeasca, str. Trudovaia, 67, ap.(of.) 59 |
||
Administrator |
2008-01-11 - 2015-09-18
Orhei, str. Iachir I., 23/B, ap.(of.) 1 |
||
Administrator |
2008-02-01 - 2016-02-09
Orhei, str. Iachir I., 49, ap.(of.) 13 |
||
Administrator |
2008-04-01 - 2016-01-22
Orhei, str. Sadoveanu M., 28, ap.(of.) 52 |
||
Administrator |
2008-04-09 - 2015-12-21
Orhei, str. Meşterul Manole, 18 |
||
Administrator |
2008-04-15 - 2015-12-21
Orhei, str. Şciusev A., 1 |
||
Administrator |
2008-04-16 - 2013-04-22
Orhei, str. Lazo S., 4, ap.(of.) 4 |
||
Administrator |
2008-04-17 - 2015-06-30
Orhei, str. Călăraşi, 21 |
||
Administrator |
2008-04-23 - 2015-12-16
Orhei, str. Victoriei, 1 |
||
Administrator |
1996-06-17 - 2016-09-22
Teleneşti, Ineşti |
||
Administrator |
2008-07-08 - 2015-12-29
Orhei, Selişte |
||
Administrator |
2008-08-12 - 2014-10-21
Rezina, Solonceni |
||
Administrator |
1992-07-20 - 2015-07-24
Orhei, str. Zemţov Piotr, 44 |
||
Administrator |
2008-10-28 - 2015-05-25
Orhei, str. Unirii, 150, ap.(of.) 39 |
||
Administrator |
2008-12-02 - 2013-04-29
Şoldăneşti, str. Feroviarilor, 67 |
||
Administrator |
2006-06-15 - 2021-12-30
Orhei, str. Dimo N., 43 |
||
Administrator |
1996-03-29 - 2013-10-02
UTA Găgăuzia, Vulcăneşti, str. Plotnikov str-la, 10 |
||
Administrator |
1997-10-29 - 2017-01-06
UTA Găgăuzia, Comrat, str. Fedico, 25, ap.(of.) 5 |
||
Administrator |
2008-03-05 - 2016-11-21
UTA Găgăuzia, Comrat, str. Gherasimov, 60 |
||
Administrator |
2008-04-16 - 2013-11-26
UTA Găgăuzia, Chirsova, str. Iubileinaia, 49/B |
||
Administrator |
2008-12-04 - 2015-01-27
UTA Găgăuzia, Cişmichioi, str. Lenin, 20 |
||
Administrator |
2008-12-18 - 2015-11-11
UTA Găgăuzia, Vulcăneşti, str. Lenin, 85, ap.(of.) 17 |
||
Administrator |
2009-02-12 - 2015-11-11
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Mioriţa, 5/3, ap.(of.) 63 |
||
Administrator |
2009-04-16 - 2016-04-28
mun. Chişinău, sec. Ciocana, str. Podul Înalt, 18, ap.(of.) 39 |
||
Administrator |
2009-08-13 - 2013-03-12
mun. Chişinău, sec. Botanica, str. Cuza-Vodă bd., 23, ap.(of.) 121 |
||
Administrator |
2009-10-07 - 2016-06-15
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Ismail, 86, ap.(of.) 22 |
||
Administrator |
2009-10-30 - 2016-04-19
Ialoveni, str. Sihastru Daniil, 2, ap.(of.) 16 |
||
Administrator |
2002-01-23 - 2015-05-19
Criuleni, str. Viilor, 33 |
||
Administrator |
2009-12-29 - 2015-10-08
Ialoveni, Cărbuna |
||
Administrator |
2009-01-15 - 2014-11-03
Rîşcani, str. Ştefan cel Mare, 2, ap.(of.) 21 |
||
Administrator |
2009-07-02 - 2015-12-28
Bălţi, str. Iorga Nicolae, 40, ap.(of.) 34 |
||
Administrator |
2009-09-14 - 2013-08-08
Bălţi, str. Suceava, 19, ap.(of.) 32 |
||
Administrator |
2009-01-17 - 2015-10-07
Cahul, str. Ştefan cel Mare, 28, ap.(of.) 41 |
||
Administrator |
2009-09-18 - 2013-11-08
Cahul, Slobozia Mare |
||
Administrator |
2009-11-02 - 2013-09-03
Cahul, str. Basarab Matei, 28, ap.(of.) 7 |