|
|
2007-11-05 - 2019-06-10
Bălţi, str. Salcîmilor, 29
|
|
|
|
1994-10-06 - 2019-06-10
Bălţi, str. Şciusev A., 1, ap.(of.) 43
|
|
|
|
2003-09-10
mun. Chişinău, sec. Botanica, str. Dacia bd., 1/3, ap.(of.) 55
|
|
|
|
2006-08-23 - 2015-07-10
Ungheni, str. Mînzăteştii Vechi, 6/A
|
|
|
|
2013-05-24
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Madan Gheorghe, 50, ap.(of.) 64
|
|
|
|
2013-10-08 - 2020-08-17
mun. Chişinău, Durleşti, str. Vladimirescu Tudor, 1/B
|
|
|
|
2003-10-30
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Doga Andrei, 37, ap.(of.) 24
|
|
|
|
2008-02-14 - 2016-01-25
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Ismail, 92, ap.(of.) 23
|
|
|
|
2011-04-12 - 2019-06-11
Bălţi, str. Bulgară, 19/8, ap.(of.) 11
|
|
|
|
2002-08-23 - 2009-10-20
Dubăsari, Cocieri
|
|
|
|
1995-02-28
Anenii Noi, str. Chişinăului, 56, ap.(of.) 28
|
|
|
|
2014-05-14
mun. Chişinău, Stăuceni, str. Frunză, 1K/3, ap.(of.) 20-21
|
|
|
|
1998-06-11
mun. Chişinău, Stăuceni, str. 31 August, 19
|
|
|
|
1992-09-29
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Bogdan-Voievod, 6/2, ap.(of.) 44
|
|
|
|
2006-03-22 - 2023-10-12
Bălţi, str. Academician Lazăr Dubinovschi, 74
|
|
|
|
2014-02-03 - 2018-09-26
Bălţi, str. Rediului, 35
|
|
|
|
2002-03-22
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Moscova bd., 16, ap.(of.) 72
|
|
|
|
2001-06-05
mun. Chişinău, sec. Centru, str. 31 August 1989, 59
|
|
|
|
2013-01-23 - 2019-07-09
mun. Chişinău, sec. Buiucani, str. Alba-Iulia, 192/2, ap.(of.) 32
|
|
|
|
2005-03-23 - 2014-04-03
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Schinoasa str-la 1, 6
|
|
|
|
2002-09-23
mun. Chişinău, Codru, str. Sfîntul Vasile, 1
|
|
|
|
2001-12-26
mun. Chişinău, sec. Buiucani, str. Costin Nicolae H., 57, ap.(of.) 159
|
|
|
|
2013-06-11 - 2018-09-06
Bălţi, str. Ostrovski, 36, ap.(of.) 3
|
|
|
|
2005-10-11
Bălţi, str. Decebal, 126, ap.(of.) 5
|
|
|
|
2002-06-06
mun. Chişinău, sec. Buiucani, str. Ioana Radu, 24, ap.(of.) 47
|
|
|
|
2010-10-15
Bălţi, str. Ştefan cel Mare, 3/a
|
|
|
|
2002-05-15 - 2020-10-16
mun. Chişinău, Cricova, str. Luceafărul, 9, ap.(of.) 1
|
|
|
|
2001-07-06
Bălţi, str. 31 August, 47, ap.(of.) 7
|
|
|
|
2008-09-11 - 2021-02-18
Ocniţa, str. Lazo S., 20
|
|
|
|
1993-02-12
Bălţi, str. Suceava, 17, ap.(of.) 68
|
|
|
|
2007-10-30 - 2019-02-01
mun. Chişinău, sec. Botanica, str. Teilor, 11, ap.(of.) 128
|
|
|
|
1993-01-04 - 2011-07-06
Rîşcani, str. Aromei, 18
|
|
|
|
2006-10-05
mun. Chişinău, sec. Botanica, str. Sarmizegetusa, 37/5, ap.(of.) 34
|
|
|
|
1996-06-20
Rîşcani, str. Tinereţii, 6
|
|
|
|
2012-03-23 - 2019-11-27
Hînceşti, str. Hîncu Mihalcea, 202, ap.(of.) 2
|
|