|
|
2010-09-15 - 2011-11-14
Floreşti, Sănătăuca
|
|
|
|
2009-03-31 - 2018-11-20
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Iazului, 2/1, ap.(of.) 1
|
|
|
|
2006-10-19
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Calea Orheiului, 105, ap.(of.) 72
|
|
|
|
2010-02-10 - 2011-02-24
Ungheni, Pîrliţa
|
|
|
|
1998-01-29 - 2010-04-16
Călăraşi, str. Alexandru cel Bun, 59
|
|
|
|
2008-06-30
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Doina, 113, ap.(of.) 1
|
|
|
|
2011-12-23
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Calea Orheiului, 109/3, ap.(of.) 82
|
|
|
|
1997-06-20 - 2010-07-05
Călăraşi, Nişcani
|
|
|
|
2005-04-14 - 2018-07-09
mun. Chişinău, sec. Buiucani, str. Bănulescu-Bodoni Gavril, 12, ap.(of.) 5
|
|
|
|
2004-01-03 - 2019-04-04
mun. Chişinău, sec. Buiucani, str. Calea Ieşilor, 49/V, ap.(of.) 52
|
|
|
|
1993-09-16 - 2007-06-07
Cahul, str. Koţiubinski Mihailo, 6
|
|
|
|
2010-05-03
UTA Găgăuzia, Comrat, str. Glavan Boris, 16
|
|
|
|
2006-03-20 - 2019-04-04
Bălţi, str. Kojedub Ivan pasaj, 23
|
|
|
|
1997-08-28 - 2010-05-11
UTA Găgăuzia, Ceadîr-Lunga, str. Ceapaev, 13
|
|
|
|
2002-01-09 - 2010-06-08
UTA Găgăuzia, Ceadîr-Lunga, str. Kirov, 73
|
|
|
|
2010-06-21
UTA Găgăuzia, Comrat, str. Fedico, 48, ap.(of.) 2
|
|
|
|
2010-08-04 - 2011-09-26
UTA Găgăuzia, Vulcăneşti, str. Tolstoi L., 90
|
|
|
|
2010-09-08
UTA Găgăuzia, Comrat, str. Odesa, 29
|
|
|
|
2010-09-13
UTA Găgăuzia, Comrat, str. Gorkii, 35
|
|
|
|
2010-09-29
UTA Găgăuzia, Gaidar, str. Lenin, 2/2
|
|
|
|
2010-09-29
UTA Găgăuzia, Comrat, str. Pokrîşkin Alexandr, 20
|
|
|
|
2010-10-21
UTA Găgăuzia, Congaz, str. Buiuclî Anton, 53
|
|
|
|
1998-02-02 - 2010-11-11
UTA Găgăuzia, Ceadîr-Lunga, str. Gogol, 40
|
|
|
|
2010-12-16
UTA Găgăuzia, Comrat, str. Nevskii A., 51
|
|
|
|
2005-05-04
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Madan Gheorghe, 50/3, ap.(of.) 39
|
|
|
|
2007-05-21
mun. Chişinău, sec. Ciocana, str. Milescu-Spătarul Nicolae, 23, ap.(of.) 27
|
|
|
|
2010-01-22
Hînceşti, str. Hîncu Mihalcea, 143/4
|
|
|
|
2009-05-12 - 2021-08-11
Rezina, str. Voluntarilor, 7, ap.(of.) 13
|
|
|
|
2008-01-21
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Grenoble, 106/B, ap.(of.) 54
|
|
|
|
2008-07-15
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Ştefan cel Mare şi Sfânt bd., 132, ap.(of.) 52
|
|
|
|
1993-11-04 - 2020-01-27
Cahul, Găvănoasa
|
|
|
|
2009-07-07
mun. Chişinău, sec. Buiucani, str. Buiucani, 5, ap.(of.) 21
|
|
|
|
2009-10-23 - 2017-07-03
Ialoveni, str. Viteazul Mihai, 112
|
|
|
|
2002-03-19
Nisporeni, Găureni
|
|
|
|
2011-01-19
mun. Chişinău, sec. Botanica, str. Cuza-Vodă bd., 18/5, ap.(of.) 54
|
|