Розничная торговля одеждой
Возможные аффилиации
Denumire | Administratori | Statut/ Adresa | |
---|---|---|---|
Administrator |
2010-12-23 - 2011-10-28
Sîngerei, str. Stamati C., 13 |
||
Administrator |
2010-12-14
Bălţi, str. Victoriei, 8, ap.(of.) 6 |
||
Administrator |
2010-12-22 - 2011-08-26
Sîngerei, Copăceni |
||
Administrator |
2010-01-29 - 2012-03-15
Cahul, str. 31 August, 17/G |
||
Administrator |
1993-06-10 - 2021-01-13
UTA Găgăuzia, Comrat, str. Comsomolului, 17 |
||
Administrator |
2006-11-09 - 2020-01-27
Anenii Noi, Ruseni, str. 31 August, 31, ap.(of.) 16 |
||
Administrator Lichidator |
2010-02-26 - 2012-03-07
Cahul, str. Păcii, 1, ap.(of.) 48 |
||
Administrator |
2010-03-24 - 2011-08-02
Cantemir, Cîrpeşti |
||
Administrator |
1998-06-08 - 2012-06-08
Bălţi, str. Bulgară, 166, ap.(of.) 69 |
||
Administrator |
2006-11-14 - 2020-01-27
Ialoveni, Bardar |
||
Administrator |
2010-05-04 - 2011-06-14
Cahul, str. Alecsandri Vasile, 112 |
||
Administrator |
2010-05-05 - 2011-10-28
Cahul, Găvănoasa |
||
Administrator |
2010-05-12
Cahul, str. Şolohov M., 30, ap.(of.) 1 |
||
Administrator |
1998-12-01 - 2010-06-09
Cahul, str. Creangă Ion, 17 |
||
Administrator |
2010-07-09
Taraclia, Tvardiţa, str. Mira, 60 |
||
Administrator |
2010-07-14 - 2011-07-26
Cahul, Cotihana |
||
Administrator |
2010-07-15
Cahul, str. Victoriei bd., 2/A, ap.(of.) 5 |
||
Administrator |
2007-04-19 - 2020-01-27
mun. Chişinău, sec. Botanica, str. Grădescu Nicolae, 6, ap.(of.) 59 |
||
Administrator |
2010-09-14 - 2010-12-24
Cahul, Tătăreşti |
||
Administrator |
2010-09-14 - 2011-01-19
Cahul, Tătăreşti |
||
Administrator |
2010-09-24
Cahul, Andruşul de Jos |
||
Administrator |
2010-12-09 - 2011-01-26
Cahul, str. Trandafirilor, 19 |
||
Administrator |
2010-12-28 - 2011-04-21
Cahul, Giurgiuleşti |
||
Administrator |
2010-01-20
Ocniţa, Lipnic |
||
Administrator |
2007-09-13 - 2011-12-15
Leova, Sărata Nouă |
||
Administrator |
2007-10-15 - 2018-03-13
Edineţ, str. Maiakovski Vl., 88 |
||
Administrator |
2004-07-26
mun. Chişinău, sec. Ciocana, str. Vieru Igor, 19/1, ap.(of.) 711 |
||
Administrator |
2010-04-14
Cahul, Pelinei |
||
Administrator |
2010-03-04 - 2011-12-30
Basarabeasca, Iserlia |
||
Administrator |
2010-03-12
Cimişlia, str. Ştefan cel Mare, 14, ap.(of.) 14 |
||
Administrator |
2002-01-10 - 2015-09-17
Cantemir, Cania |
||
Lichidator Administrator |
1993-03-30 - 2017-06-30
Orhei, str. Ştefan cel Mare, 6, ap.(of.) 25 |
||
Administrator |
2010-04-16 - 2011-01-05
Cimişlia, Batîr |
||
Administrator |
2010-04-28 - 2010-10-08
Basarabeasca, str. Gogol, 3, ap.(of.) 4 |
||
Administrator |
2010-06-16
Hînceşti, Crasnoarmeiscoe |