Розничная торговля одеждой
Возможные аффилиации
Denumire | Administratori | Statut/ Adresa | |
---|---|---|---|
Administrator |
2009-09-02 - 2009-09-08
Cahul, Huluboaia |
||
Administrator |
2009-09-18
Cahul, str. Tineretului, 10/1, ap.(of.) 48 |
||
Administrator |
2009-10-14 - 2010-11-05
Cahul, str. Kogălniceanu Mihail, 71 |
||
Administrator |
2015-01-20 - 2019-01-17
Hînceşti, Nemţeni |
||
Administrator |
2008-11-07 - 2017-07-14
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Niţă Florica, 16/1 |
||
Administrator |
2004-03-23
Cahul, str. Sanatoriului, 2, ap.(of.) 79 |
||
Administrator |
2009-11-27
Cahul, str. Strada Veche, 84 |
||
Administrator |
2009-12-14 - 2011-01-04
Cantemir, Toceni |
||
Administrator |
2012-07-10 - 2018-08-17
Criuleni, Corjova |
||
Administrator |
2014-10-07
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Vieru Grigore bd., 22/3, ap.(of.) 5 |
||
Administrator |
1998-09-25 - 2009-03-17
Briceni, str. Ştefan cel Mare, 6, ap.(of.) 32 |
||
Administrator |
2009-08-25
Briceni, str. Uzinelor, 2, ap.(of.) 219 |
||
Administrator |
2007-10-09 - 2021-01-27
UTA Găgăuzia, Comrat, str. Fedico, 21/13 |
||
Administrator |
2011-05-03 - 2023-10-06
mun. Chişinău, sec. Botanica, str. Cuza-Vodă bd., 1/1, ap.(of.) 66 |
||
Administrator Lichidator |
1998-01-21 - 2009-04-17
Hînceşti, str. Sfînta Treime, 19 |
||
Administrator |
2009-05-11
Hînceşti, str. Iachir I., 14 |
||
Administrator |
2007-07-17 - 2020-01-24
mun. Chişinău, Durleşti, str. Testemiţeanu N., 24, ap.(of.) 6 |
||
Administrator |
2007-07-13 - 2020-01-24
mun. Chişinău, sec. Buiucani, str. Lupu Vasile, 1 |
||
Administrator |
2009-06-12 - 2009-08-06
Cimişlia, Suric |
||
Administrator |
1997-10-18 - 2009-07-09
Cimişlia, str. Suveranităţii, 12 |
||
Administrator |
2009-07-15
Hînceşti, str. Victoriei, 17 |
||
Administrator |
2008-05-17
UTA Găgăuzia, Ferapontievca, str. Lenin, 44 |
||
Administrator |
2009-10-08 - 2010-01-14
Leova, str. Şcolilor, 9, ap.(of.) 4 |
||
Administrator |
2009-10-29 - 2009-11-12
Leova, str. Haşdeu Bogdan Petriceicu, 2, ap.(of.) 9 |
||
Administrator |
2009-11-12 - 2010-05-14
Hînceşti, Logăneşti |
||
Administrator |
2009-12-09 - 2010-04-13
Hînceşti, Sărata-Galbenă |
||
Administrator |
1993-03-09 - 2017-11-24
Cahul, str. Negruzzi Constantin, 133, ap.(of.) 4 |
||
Lichidator Administrator |
1998-02-10 - 2009-10-06
Rezina, str. 27 August, 12 |
||
Administrator |
2009-01-23 - 2011-03-31
Orhei, Mitoc |
||
Administrator |
2009-01-23 - 2011-03-23
Orhei, str. Florilor, 13 |
||
Administrator |
2009-01-23 - 2011-03-31
Orhei, str. Costişei, 23 |
||
Administrator |
2011-02-22
Bălţi, str. Ştefan cel Mare, 133/E |
||
Administrator |
2009-03-31 - 2011-07-01
Şoldăneşti, str. Vişinilor, 30 |
||
Lichidator Administrator |
1998-05-08 - 2009-12-08
Rezina, str. 1 Mai, 7, ap.(of.) 19 |
||
Lichidator Administrator |
1997-12-09 - 2010-01-20
Rezina, Boşerniţa |