Розничная торговля одеждой
Возможные аффилиации
Denumire | Administratori | Statut/ Adresa | |
---|---|---|---|
Lichidator Administrator |
2008-03-24 - 2021-06-10
Edineţ, str. Lazo S., 5 |
||
Administrator |
2003-04-01
Glodeni, str. Eminescu Mihai, 21 |
||
Administrator Lichidator |
2011-10-13 - 2021-06-14
Bălţi, Sadovoe, str. Miciurin, 31 |
||
Administrator |
2007-07-16 - 2021-06-11
Bălţi, str. Tiraspol, 7, ap.(of.) 28 |
||
Administrator |
2010-05-07 - 2021-06-14
Bălţi, str. Mărţişorilor, 13 |
||
Administrator |
2013-11-26 - 2021-06-11
Sîngerei, str. Eminescu M., 76 |
||
Administrator |
2014-02-19 - 2021-06-11
Sîngerei, str. Coşbuc George, 7 |
||
Administrator |
2007-05-07 - 2021-06-14
Bălţi, str. Zadnipru P., 2, ap.(of.) 47 |
||
Administrator |
2007-06-13 - 2021-06-14
Bălţi, str. Mircea cel Bătrîn, 98 |
||
Administrator |
2008-07-30 - 2021-06-14
Bălţi, str. Ştefan cel Mare, 9/A, ap.(of.) 54 |
||
Administrator |
2014-11-07 - 2021-06-11
Sîngerei, Bobletici |
||
Administrator |
2004-04-06 - 2022-05-11
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Doga Andrei, 45/1, ap.(of.) 11 |
||
Administrator |
2013-03-13 - 2021-06-14
Bălţi, str. Ţiolkovski fun., 23 |
||
Administrator |
2006-03-23 - 2021-06-16
mun. Chişinău, sec. Botanica, str. Trandafirilor, 31/6, ap.(of.) 18 |
||
Administrator |
1998-12-16 - 2021-06-17
Edineţ, str. Sîrbu Elena, 22 |
||
Administrator |
2011-06-16
mun. Chişinău, sec. Buiucani, str. Coca E., 25/1, ap.(of.) 26 |
||
Administrator |
2007-03-28 - 2022-05-11
Ocniţa, str. Burebista, 38, ap.(of.) 16 |
||
Administrator Lichidator |
2005-01-31
mun. Chişinău, sec. Botanica, str. Zelinski N., 5/4, ap.(of.) 37 |
||
Administrator |
2009-02-25
Nisporeni, str. Sfinţii Voievozi, 3 |
||
Administrator |
2010-06-30 - 2021-06-23
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Academiei, 4, ap.(of.) 39 |
||
Lichidator Administrator |
2014-05-08 - 2021-06-24
Donduşeni, str. Florilor, 60 |
||
Administrator |
2003-12-19 - 2022-10-10
mun. Chişinău, sec. Ciocana, str. Ginta Latină, 42/3 |
||
Administrator |
2013-04-04 - 2022-05-17
Edineţ, Zăbriceni |
||
Administrator |
2014-10-09 - 2022-05-18
Sîngerei, Ţipleşti |
||
Administrator |
2011-07-29 - 2023-01-18
Ungheni, str. Romană, 64, ap.(of.) 21 |
||
Administrator |
2004-11-15
Străşeni, Chirianca |
||
Lichidator Administrator |
1992-09-10 - 2022-07-05
mun. Chişinău, sec. Buiucani, str. Calea Ieşilor, 55, ap.(of.) 79 |
||
Administrator |
2014-05-19 - 2024-04-08
Cimişlia, str. Cetatea Albă, 41 |
||
Lichidator Administrator |
2008-01-14 - 2022-07-05
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Meniuc George, 46 |
||
Administrator |
2011-03-31 - 2022-05-19
Bălţi, str. Alecsandri Vasile piaţa, 4 |
||
Administrator |
2007-12-13 - 2024-04-05
Nisporeni, Ciuteşti |
||
Administrator |
1997-12-26 - 2024-05-14
Taraclia, str. Marx Karl, 173 |
||
Administrator |
2008-04-25 - 2022-05-20
Bălţi, str. Independenţei, 15, ap.(of.) 10 |
||
Administrator |
2009-01-13 - 2022-05-20
Rîşcani, str. Donici A., 110 |
||
Administrator |
2014-12-02 - 2022-05-20
Bălţi, str. Iablocikin Ghenadie, 3 |