|
|
2009-05-06 - 2020-05-28
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Basarab Matei, 7/7, ap.(of.) 2
|
|
|
|
2009-10-06 - 2020-06-01
mun. Chişinău, sec. Botanica, str. Dacia bd., 44/5, ap.(of.) 99
|
|
|
|
2002-03-04 - 2003-12-15
mun. Chişinău, sec. Botanica, str. Munceşti şos., 172, ap.(of.) 55
|
|
|
|
2007-01-26 - 2020-06-01
Sîngerei, str. Chişinăului, 59
|
|
|
|
2009-01-22 - 2020-06-01
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Albişoara, 24, ap.(of.) 16
|
|
|
|
2012-09-05
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Calea Basarabiei, 8
|
|
|
|
2009-12-01 - 2020-06-02
mun. Chişinău, sec. Ciocana, str. Sadoveanu M., 30/2, ap.(of.) 17
|
|
|
|
2009-12-09 - 2020-06-02
mun. Chişinău, sec. Ciocana, str. Vieru Igor, 15, ap.(of.) 11
|
|
|
|
2010-02-10
Ungheni, Pîrliţa
|
|
|
|
2008-01-17 - 2024-04-22
Edineţ, Gordineşti
|
|
|
|
2002-01-28 - 2020-06-04
mun. Chişinău, sec. Buiucani, str. Doina şi Ion Aldea-Teodorovici, 10/1, ap.(of.) 52
|
|
|
|
2002-07-18 - 2020-06-04
Bălţi, str. Slobozia, 16
|
|
|
|
2014-02-07 - 2021-04-02
mun. Chişinău, sec. Buiucani, str. Belinski V., 67, ap.(of.) 38
|
|
|
|
2002-11-26
mun. Chişinău, sec. Botanica, str. Independenţei, 9/1, ap.(of.) 28
|
|
|
|
1994-05-23
UTA Găgăuzia, Ceadîr-Lunga, str. Miciurin, 2/a
|
|
|
|
1997-03-26
Bălţi, str. Ştefan cel Mare, 28
|
|
|
|
2010-04-09 - 2020-01-17
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Puşkin A., 22
|
|
|
|
1998-07-28
Drochia, str. Cibotari Maria, 10
|
|
|
|
1997-03-24
Ialoveni, str. Ştefan cel Mare, 27
|
|
|
|
1997-04-15
Glodeni, Camenca
|
|
|
|
2004-01-15
UTA Găgăuzia, Cazaclia, str. Lazo S., 10
|
|
|
|
1997-11-11
Şoldăneşti, Răspopeni
|
|
|
|
2007-03-13 - 2024-01-05
mun. Chişinău, sec. Botanica, str. Cuza-Vodă bd., 25/9, ap.(of.) 60
|
|
|
|
1998-02-05
Hînceşti, Căţeleni
|
|
|
|
2003-06-12 - 2019-02-13
mun. Chişinău, sec. Botanica, str. Dacia bd., 30/1
|
|
|
|
1996-04-04
Taraclia, str. Lenin, 144
|
|
|
|
2005-11-07 - 2010-08-19
Edineţ, str. Independenţei, 55, ap.(of.) 5
|
|
|
|
2009-02-06
Cimişlia, str. Ştefan cel Mare şi Sfînt bd., 19
|
|
|
|
2007-07-05
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Habad-Liubavici, 14/1
|
|
|
|
2007-11-06 - 2021-04-05
mun. Chişinău, sec. Ciocana, str. Ginta Latină, 9/3, ap.(of.) 33
|
|
|
|
2007-08-30
Şoldăneşti, Curătura
|
|
|
|
2008-10-28
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Grenoble, 153/2
|
|
|
|
2000-07-31 - 2011-01-12
Rezina, str. Haşdeu Bogdan Petriceicu, 41
|
|
|
|
2010-12-16
mun. Chişinău, sec. Ciocana, str. Zadnipru P., 4/1, ap.(of.) 302
|
|
|
|
2011-08-25
mun. Chişinău, sec. Buiucani, str. Bucuriei, 1
|
|