|
|
2010-07-16 - 2020-05-14
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Ismail, 108, ap.(of.) 73
|
|
|
|
2010-07-22 - 2020-05-14
mun. Chişinău, sec. Buiucani, str. Perilor, 108
|
|
|
|
2010-08-18 - 2020-05-14
mun. Chişinău, sec. Buiucani, str. Costin Nicolae H., 61/3, ap.(of.) 11
|
|
|
|
2010-11-24 - 2020-05-14
Făleşti, str. Stamati C., 1, ap.(of.) 1
|
|
|
|
2012-07-17 - 2020-05-14
Sîngerei, str. Glavan Boris, 2/b
|
|
|
|
2008-05-26 - 2020-01-11
Făleşti, Pietrosu
|
|
|
|
2007-10-01
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Alecsandri Vasile, 22, ap.(of.) 3
|
|
|
|
2011-04-01 - 2020-02-28
UTA Găgăuzia, Ceadîr-Lunga, str. Marx Karl, 2, ap.(of.) 27
|
|
|
|
2012-03-21
mun. Chişinău, sec. Botanica, str. Grădina Botanică, 14/3, ap.(of.) 307
|
|
|
|
2003-05-19 - 2020-01-14
mun. Chişinău, sec. Buiucani, str. Lupu Vasile, 46/E, ap.(of.) 4
|
|
|
|
2011-11-22 - 2020-01-14
Cahul, str. Haiducilor, 7
|
|
|
|
2007-02-14 - 2020-01-15
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Studenţilor str-la, 11/2, ap.(of.) 33
|
|
|
|
2011-05-23 - 2020-01-15
Ialoveni, str. Zarzăr Veniamin, 59
|
|
|
|
2014-01-10
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Ismail, 98, ap.(of.) 84
|
|
|
|
2002-10-25 - 2020-01-15
mun. Chişinău, sec. Botanica, str. Burebista, 66/2/1, ap.(of.) 78
|
|
|
|
2010-02-25 - 2020-01-15
Bălţi, str. Mareşalului Malinovski, 10, ap.(of.) 32
|
|
|
|
2010-02-18 - 2020-01-15
Leova, str. Caragiale I.L., 34
|
|
|
|
2008-03-21
Orhei, str. Iaşi, 16
|
|
|
|
1995-02-14 - 2020-02-28
Şoldăneşti, str. Victoriei, 5
|
|
|
|
2011-07-27
Orhei, Ciocîlteni
|
|
|
|
2011-10-10
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Ialoveni, 99
|
|
|
|
2013-02-21
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Vâlcele, 8
|
|
|
|
2013-05-28 - 2020-03-02
Căuşeni, Ursoaia, str. Ştefan cel Mare, 19
|
|
|
|
2004-01-27 - 2020-01-16
mun. Chişinău, sec. Botanica, str. Dacia bd., 21, ap.(of.) 135
|
|
|
|
1997-08-14 - 2013-07-16
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Grenoble, 161/5, ap.(of.) 66
|
|
|
|
1998-09-16 - 2013-08-02
UTA Găgăuzia, Cioc-Maidan, str. Octombrie, 92
|
|
|
|
2003-12-11 - 2020-03-02
Străşeni, str. Chişinăului, 13/1, ap.(of.) 28
|
|
|
|
2008-01-09 - 2013-09-09
Cahul, str. Strada Veche, 135, ap.(of.) 69
|
|
|
|
1998-04-06 - 2020-03-02
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Pietrarilor, 14/2, ap.(of.) 58
|
|
|
|
2003-10-23 - 2020-03-02
Dubăsari, Molovata
|
|
|
|
1995-03-10 - 2015-12-28
Cimişlia, Ivanovca Nouă
|
|
|
|
2011-08-15
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Hânceşti şos., 60/1, ap.(of.) 25
|
|
|
|
2008-01-30 - 2021-03-30
mun. Chişinău, sec. Botanica, str. Fîntînilor, 36, ap.(of.) 4
|
|
|
|
2008-02-21 - 2013-09-23
Orhei, str. Căluşarilor, 35
|
|
|
|
2000-11-22
UTA Găgăuzia, Comrat, str. Osvobojdenia, 1/A
|
|