|
|
2008-07-21 - 2019-03-19
Criuleni, Slobozia-Duşca
|
|
|
|
2011-12-08 - 2019-03-19
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Grenoble, 161/2, ap.(of.) 18
|
|
|
|
1999-01-28 - 2019-09-26
Călăraşi, str. Halippa P., 37, ap.(of.) 1
|
|
|
|
2013-09-27 - 2019-09-27
Cantemir, str. Ciobanu Tamara, 5
|
|
|
|
2008-11-05 - 2019-09-27
Criuleni, str. Gogol, 12
|
|
|
|
2007-02-16 - 2020-12-08
mun. Chişinău, sec. Buiucani, str. Pruncul I. str-la, 4/1
|
|
|
|
1997-09-15
Cahul, str. Haiducilor, 1A
|
|
|
|
1998-12-15
Bălţi, str. Independenţei, 36, ap.(of.) 28
|
|
|
|
2012-04-05 - 2019-03-21
UTA Găgăuzia, Comrat, str. Glavan Boris, 21
|
|
|
|
2008-09-16 - 2019-03-20
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Valea Dicescu, 45, ap.(of.) 42
|
|
|
|
2006-11-27 - 2019-03-14
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Odesa, 67
|
|
|
|
2008-03-13 - 2019-03-21
Bălţi, str. Lesecico Mihail, 6/A, ap.(of.) 20
|
|
|
|
1997-05-14 - 2019-03-20
Bălţi, str. Arhanghel Mihail, 22, ap.(of.) 13
|
|
|
|
2002-11-25 - 2019-03-22
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Carierei, 65
|
|
|
|
2012-01-06 - 2020-12-09
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Dimo N., 18, ap.(of.) 32A
|
|
|
|
2005-05-06 - 2019-10-01
mun. Chişinău, sec. Buiucani, str. Lupu Vasile, 31, ap.(of.) 37
|
|
|
|
2008-10-30 - 2019-10-01
Anenii Noi, Bulboaca, str. Ştefan cel Mare, 12
|
|
|
|
2012-07-02 - 2019-10-01
mun. Chişinău, sec. Ciocana, str. Russo Alecu, 59/4, ap.(of.) 142
|
|
|
|
2007-08-23
Orhei, str. Călăraşi, 21
|
|
|
|
2007-10-23
Orhei, Pohorniceni
|
|
|
|
2007-11-12
Orhei, str. Doina, 1
|
|
|
|
2007-12-05
Orhei, str. Decebal, 4
|
|
|
|
2007-12-06
Orhei, str. Russo Alecu, 14
|
|
|
|
2006-08-03 - 2021-03-18
mun. Chişinău, sec. Ciocana, str. Ginta Latină, 5, ap.(of.) 47
|
|
|
|
2014-08-26
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Calea Orheiului, 112
|
|
|
|
2014-04-14 - 2019-10-01
UTA Găgăuzia, Comrat, str. Zelionaia, 1B
|
|
|
|
2008-08-04 - 2014-08-08
UTA Găgăuzia, Vulcăneşti, str. Kalinin, 33
|
|
|
|
1998-06-19 - 2020-02-19
mun. Chişinău, sec. Botanica, str. Independenţei, 30/2, ap.(of.) 16
|
|
|
|
2008-03-07 - 2019-10-03
mun. Chişinău, sec. Botanica, str. Zelinski N., 35, ap.(of.) 77
|
|
|
|
2005-08-11 - 2021-03-19
mun. Chişinău, sec. Botanica, str. Decebal bd., 23, ap.(of.) 74
|
|
|
|
2012-10-10 - 2019-10-03
Făleşti, str. Viitorului, 16/A
|
|
|
|
2005-03-14 - 2010-11-04
Anenii Noi, Bulboaca, str. Suveranităţii, 2, ap.(of.) 21
|
|
|
|
2004-05-13 - 2008-11-04
mun. Chişinău, sec. Buiucani, str. Calea Ieşilor, 55, ap.(of.) 69
|
|
|
|
1995-03-10 - 2019-10-03
Bălţi, str. Arţarilor, 8
|
|
|
|
2008-08-29 - 2019-10-04
mun. Chişinău, sec. Botanica, str. Trandafirilor, 1, ap.(of.) 2
|
|