Розничная торговля одеждой
Возможные аффилиации
Denumire | Administratori | Statut/ Adresa | |
---|---|---|---|
Administrator |
2011-10-19 - 2014-11-28
Bălţi, str. Sf. Nicolae, 9, ap.(of.) 17 |
||
Administrator |
2011-12-07 - 2014-02-11
Glodeni, Duşmani |
||
Administrator |
2011-12-29 - 2014-01-30
Glodeni, str. Tineretului, 14 |
||
Administrator |
2011-01-12 - 2017-02-14
Cahul, str. Viteazul Mihai, 51, ap.(of.) 38 |
||
Administrator |
2011-02-01 - 2013-01-21
Cahul, str. Stroescu V., 45, ap.(of.) 13 |
||
Administrator |
2011-02-03 - 2014-09-03
Cahul, str. Creangă Ion, 22, ap.(of.) 2 |
||
Administrator |
2011-03-02 - 2016-07-27
Cantemir, Şofranovca |
||
Administrator |
2011-04-05 - 2014-02-21
Cahul, str. Dorobanţilor, 108 |
||
Administrator |
2011-04-21 - 2016-01-28
Cantemir, str. Trandafirilor, 9, ap.(of.) 80 |
||
Administrator |
2011-07-22 - 2015-01-12
Cahul, Colibaşi |
||
Administrator |
2011-08-19 - 2014-06-04
Cantemir, Hîrtop |
||
Administrator |
2011-09-16 - 2014-08-06
Taraclia, str. Stepnaia, 6 |
||
Administrator |
2011-11-04 - 2014-02-19
Taraclia, Corten, str. Cotovschi, 100 |
||
Administrator |
2011-11-11 - 2015-10-15
Cahul, str. Stroescu V., 35, ap.(of.) 74 |
||
Administrator |
2011-12-16 - 2013-03-26
Taraclia, Albota de Sus, str. Iubileinaia, 8 |
||
Administrator |
2012-01-03 - 2014-04-04
Cahul, str. Eminescu Mihai, 28, ap.(of.) 34 |
||
Administrator |
2011-12-26 - 2013-04-09
Taraclia, Tvardiţa, str. Lazo S., 118 |
||
Administrator |
1998-08-13 - 2018-12-31
Edineţ, str. Glavan Boris, 94 |
||
Administrator |
2011-04-14 - 2015-08-17
Basarabeasca, Iserlia |
||
Administrator |
2011-03-17 - 2014-12-17
Orhei, str. Gagarin Iu., 54 |
||
Administrator |
2011-04-07 - 2013-10-31
Orhei, Ciocîlteni |
||
Administrator |
2011-04-18 - 2016-05-11
Orhei, str. Unirii, 132, ap.(of.) 26 |
||
Administrator |
2011-05-10 - 2013-10-11
Orhei, str. Iachir I., 29, ap.(of.) 46 |
||
Administrator |
2011-08-23 - 2013-11-26
Orhei, str. Brâncuşi C., 22 |
||
Administrator |
2011-12-05 - 2013-04-10
Orhei, str. Scrisului Latin, 6, ap.(of.) 15 |
||
Administrator |
2007-09-10 - 2018-12-31
Drochia, Chetrosu |
||
Administrator |
2008-04-07 - 2021-03-12
mun. Chişinău, sec. Botanica, str. Zelinski N., 33/1, ap.(of.) 75 |
||
Administrator |
2011-06-13 - 2014-12-15
Ungheni, str. Bogdăneşti, 29 |
||
Administrator |
2011-07-01 - 2014-03-27
Nisporeni, Selişte |
||
Administrator |
2011-01-04 - 2014-06-05
UTA Găgăuzia, Cişmichioi, str. Dimitrov, 6 |
||
Administrator |
2011-01-10 - 2016-07-19
UTA Găgăuzia, Comrat, str. Fedico, 62A |
||
Administrator |
2011-02-07 - 2015-07-09
UTA Găgăuzia, Comrat, str. Fedico, 22, ap.(of.) 25 |
||
Administrator |
2011-02-21 - 2014-11-05
UTA Găgăuzia, Comrat, str. Belinski str-la, 8 |
||
Administrator |
2011-03-18 - 2013-03-12
UTA Găgăuzia, Comrat, str. Cozeriuc, 34 |
||
Administrator |
2011-03-25 - 2015-09-04
UTA Găgăuzia, Comrat, str. Mareşalului Malinovski str-la, 4 |