|
|
2002-08-23 - 2004-02-11
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Moscova bd., 11, ap.(of.) 12
|
|
|
|
2008-03-26
Basarabeasca, Sadaclia, str. 31 August 1989, 75a
|
|
|
|
1998-12-03
Cantemir, str. Lazo S., 11
|
|
|
|
2008-07-10 - 2018-04-13
UTA Găgăuzia, Comrat, str. Puşkin A., 40, ap.(of.) 43
|
|
|
|
1994-09-23 - 2018-12-19
Orhei, str. Sadoveanu M., 26, ap.(of.) 28
|
|
|
|
2006-12-20
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Studenţilor, 2/1, ap.(of.) 71
|
|
|
|
2008-07-30
mun. Chişinău, Codru, str. Cobzarilor, 41
|
|
|
|
2008-04-22 - 2018-12-19
Orhei, Selişte
|
|
|
|
1995-03-28 - 2020-02-12
Bălţi, str. Iorga Nicolae, 22, ap.(of.) 26
|
|
|
|
2008-05-08 - 2018-12-19
Orhei, Selişte
|
|
|
|
2008-12-04
Bălţi, str. Alexandru cel Bun, 2, ap.(of.) 21
|
|
|
|
2012-09-06
Grigoriopol, str. Dzerjinski, 126/V
|
|
|
|
2012-10-24
mun. Chişinău, sec. Botanica, str. Cuza-Vodă bd., 15/1, ap.(of.) 156
|
|
|
|
2013-05-23 - 2016-01-19
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Râşcanu Dumitru, 20/2, ap.(of.) 46
|
|
|
|
2013-03-27
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Râşcanu Dumitru, 31/3, ap.(of.) 12
|
|
|
|
1998-05-18 - 2018-04-12
Bălţi, str. Ştefan cel Mare, 7, ap.(of.) 23
|
|
|
|
1997-12-10 - 2003-06-05
Bălţi, str. Decebal, 12, ap.(of.) 6
|
|
|
|
1997-11-06 - 2004-02-07
UTA Găgăuzia, Ceadîr-Lunga, str. Macarenco, 35
|
|
|
|
2011-12-13 - 2018-12-19
Ocniţa, Clocuşna
|
|
|
|
1997-11-21 - 2019-11-07
Bălţi, str. Lesecico Mihail, 16, ap.(of.) 87
|
|
|
|
2013-05-30
Cahul, str. Ştefan cel Mare, 114, ap.(of.) 20
|
|
|
|
2004-12-29
UTA Găgăuzia, Comrat, str. Izmailovscaia, 4, ap.(of.) 2
|
|
|
|
2012-03-06
Bălţi, str. Donici A., 25, ap.(of.) 4
|
|
|
|
1995-10-19 - 2004-01-20
mun. Chişinău, sec. Buiucani, str. Creangă Ion, 76, ap.(of.) 11
|
|
|
|
1997-08-26 - 2003-02-25
Sîngerei, str. Poştei, 21
|
|
|
|
1993-09-01 - 2003-03-03
Rîşcani, str. Eternităţii, 1, ap.(of.) 42
|
|
|
|
1998-06-01 - 2002-12-18
Cahul, str. Ştefan cel Mare, 34, ap.(of.) 27
|
|
|
|
1997-07-22 - 2005-02-12
Briceni, Corjeuţi
|
|
|
|
1997-03-12 - 2003-01-14
mun. Chişinău, sec. Buiucani, str. Calea Ieşilor, 51/3, ap.(of.) 33
|
|
|
|
1995-07-18 - 2003-04-23
mun. Chişinău, sec. Ciocana, str. Voluntarilor, 14/1, ap.(of.) 76
|
|
|
|
1993-01-05 - 2003-06-18
Cimişlia, str. Ştefan cel Mare, 142, ap.(of.) 12
|
|
|
|
2007-12-12 - 2019-02-12
Bălţi, str. Decebal, 162, ap.(of.) 1
|
|
|
|
1998-01-05 - 2016-04-08
Cahul, str. Mateevici A., 32
|
|
|
|
1996-05-24 - 2003-06-09
Soroca, Nimereuca
|
|
|
|
1998-02-23
Nisporeni, Soltăneşti
|
|