|
|
2001-12-17 - 2024-04-30
Bălţi, str. Damian L., 47
|
|
|
|
2007-04-12 - 2018-12-19
Străşeni, str. Eminescu Mihai, 143
|
|
|
|
2004-03-31 - 2020-02-12
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Asachi Gh., 62/1, ap.(of.) 57
|
|
|
|
2012-01-23 - 2022-03-01
mun. Chişinău, sec. Botanica, str. Negru-Vodă Alexandru, 188/G
|
|
|
|
2012-11-30 - 2019-08-15
mun. Chişinău, sec. Ciocana, str. Mircea cel Bătrân bd., 20/3, ap.(of.) 55
|
|
|
|
2009-06-02
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Studenţilor, 9/21, ap.(of.) 8
|
|
|
|
1998-02-11
Bălţi, str. Lomonosov M., 4
|
|
|
|
2009-11-09
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Bogdan-Voievod, 10, ap.(of.) 21
|
|
|
|
2010-03-13 - 2022-03-01
Rîşcani, Văratic
|
|
|
|
2004-05-07
Căuşeni, Fîrlădeni, str. Câmpiilor
|
|
|
|
2009-06-11 - 2019-02-21
mun. Chişinău, Grătieşti, str. Rediului, 1/1
|
|
|
|
1997-11-21 - 2019-09-11
Făleşti, str. Bălţului, 15, ap.(of.) 20
|
|
|
|
1996-03-26 - 2022-03-02
Criuleni, str. 31 August 1989, 156
|
|
|
|
2005-11-21 - 2021-12-16
Criuleni, Zăicana
|
|
|
|
2007-06-27
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Vieru Grigore bd., 24, ap.(of.) 64
|
|
|
|
2015-01-29
Criuleni, str. Puşkin A., 16
|
|
|
|
2008-02-28 - 2021-03-05
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Moscova bd., 12/3, ap.(of.) 19
|
|
|
|
2007-05-16
mun. Chişinău, sec. Botanica, str. Traian bd., 23/1, ap.(of.) 351
|
|
|
|
2008-03-18 - 2021-03-05
mun. Chişinău, sec. Botanica, str. Dacia bd., 71/5/1, ap.(of.) 27
|
|
|
|
2003-12-02 - 2020-11-19
mun. Chişinău, sec. Buiucani, str. Coroban Vasile, 22/3, ap.(of.) 29
|
|
|
|
2012-03-15
mun. Chişinău, Băcioi, str. Eminescu Mihai, 15
|
|
|
|
2008-03-04 - 2021-12-16
Donduşeni, str. Glavan Boris, 1
|
|
|
|
2010-12-10
Ialoveni, Nimoreni
|
|
|
|
2006-05-12 - 2018-12-19
Orhei, str. Sadoveanu M., 26, ap.(of.) 56
|
|
|
|
2011-06-10
Bălţi, str. Iorga Nicolae, 20/A, ap.(of.) 5
|
|
|
|
2007-04-24 - 2018-12-19
Orhei, str. Viteazul Mihai, 20
|
|
|
|
2007-06-19 - 2018-12-19
Orhei, str. Dorobanţi, 88
|
|
|
|
2000-09-26
mun. Chişinău, sec. Buiucani, str. Bănulescu-Bodoni Gavril, 45
|
|
|
|
2014-02-26
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Ismail, 105/A
|
|
|
|
2007-08-03 - 2018-12-19
Orhei, Selişte
|
|
|
|
1997-06-12 - 2003-02-03
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Ţepeş Vlad, 9, ap.(of.) 2
|
|
|
|
1999-02-19 - 2002-11-07
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Academiei, 9/2, ap.(of.) 18
|
|
|
|
2007-12-25 - 2018-12-19
Orhei, str. Lupu Vasile, 8, ap.(of.) 7
|
|
|
|
2002-04-15 - 2004-02-24
mun. Chişinău, sec. Botanica, str. Pandurilor, 14, ap.(of.) 17
|
|
|
|
2007-12-28 - 2018-12-19
Orhei, str. 31 August, 130
|
|