|
|
2007-05-23 - 2014-07-09
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Luncii, 2/B, ap.(of.) 6
|
|
|
|
2003-10-30
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Braniştii, 5/6, ap.(of.) 52
|
|
|
|
2009-02-20
mun. Chişinău, sec. Botanica, str. Decebal bd., 139
|
|
|
|
2003-11-10
mun. Chişinău, Coloniţa
|
|
|
|
2011-12-20 - 2018-02-06
mun. Chişinău, sec. Botanica, str. Cuza-Vodă bd., 14, ap.(of.) 146
|
|
|
|
2001-11-16
mun. Chişinău, sec. Botanica, str. Zelinski N., 8, ap.(of.) 33
|
|
|
|
2008-02-16 - 2019-06-11
Bălţi, str. Strîi, 8, ap.(of.) 1
|
|
|
|
2011-04-12 - 2019-06-11
Bălţi, str. Bulgară, 19/8, ap.(of.) 11
|
|
|
|
1998-01-21 - 2019-11-26
Bălţi, str. Cibotari Maria, 23/a
|
|
|
|
2003-10-30
mun. Chişinău, sec. Botanica, str. Cuza-Vodă bd., 51, ap.(of.) 34
|
|
|
|
2003-10-30
mun. Chişinău, sec. Centru, str. 31 August 1989, 58, ap.(of.) 12
|
|
|
|
2001-01-18
mun. Chişinău, sec. Botanica, str. Trandafirilor, 29/1, ap.(of.) 34
|
|
|
|
2013-11-28 - 2018-01-10
Leova, Troiţa
|
|
|
|
2002-09-05
mun. Chişinău, sec. Buiucani, str. Drumul Crucii, 95/2, ap.(of.) 13
|
|
|
|
2002-04-18
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Lomonosov M., 51/1, ap.(of.) 43
|
|
|
|
1995-07-07 - 2011-12-30
Anenii Noi, str. Timireazev, 23
|
|
|
|
2011-01-25 - 2020-08-17
UTA Găgăuzia, Comrat, str. Lenin, 205, ap.(of.) 8
|
|
|
|
2005-12-09 - 2020-02-06
mun. Chişinău, sec. Ciocana, str. Mircea cel Bătrân bd., 8/1, ap.(of.) 32
|
|
|
|
2000-07-18
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Puşkin A., 24/of.12
|
|
|
|
1993-04-20
Anenii Noi, Hîrbovăţ
|
|
|
|
1995-02-28
Anenii Noi, str. Chişinăului, 56, ap.(of.) 28
|
|
|
|
1998-08-10
mun. Chişinău, sec. Buiucani, str. Ştefan cel Mare şi Sfînt bd., 182, ap.(of.) 504
|
|
|
|
2000-08-14
Hînceşti, str. Cogîlnic, 11
|
|
|
|
2003-11-18
mun. Chişinău, sec. Botanica, str. Cuza-Vodă bd., 25/4, ap.(of.) 7
|
|
|
|
2011-09-09 - 2020-02-06
Basarabeasca, Abaclia, str. Dacia, 17
|
|
|
|
2003-12-01 - 2008-04-17
Străşeni, Scoreni
|
|
|
|
2011-03-23 - 2018-10-29
Cahul, str. Şolohov M., 13
|
|
|
|
1997-08-25
Anenii Noi, Gura Bîcului
|
|
|
|
2009-02-18
mun. Chişinău, sec. Buiucani, str. Calea Ieşilor, 16/2, ap.(of.) 37
|
|
|
|
1993-08-10
mun. Chişinău, sec. Buiucani, str. Creangă Ion, 52
|
|
|
|
2003-12-09
mun. Chişinău, sec. Botanica, str. Munceşti şos., 814
|
|
|
|
2003-12-04
mun. Chişinău, Durleşti, str. Coşbuc G., 31
|
|
|
|
2007-01-15
UTA Găgăuzia, Comrat, str. Octombrie, 28
|
|
|
|
2002-01-17 - 2020-10-15
Hînceşti, Sărata-Galbenă
|
|
|
|
1999-06-23
UTA Găgăuzia, Dezghingea, str. Lermontov M., 11
|
|