|
|
1997-07-23 - 2002-04-12
Edineţ, Gaşpar
|
|
|
|
1997-10-17 - 2002-04-17
Edineţ, str. Şoseaua Bucovina, 5, ap.(of.) 11
|
|
|
|
1997-12-09 - 2002-05-20
Edineţ, Chetroşica Nouă
|
|
|
|
2007-06-01 - 2016-08-12
Bălţi, str. Puşkin A., 92, ap.(of.) 7
|
|
|
|
1998-02-11 - 2000-10-20
Edineţ, str. Sfîntul Vasile, 122
|
|
|
|
1998-03-09 - 2002-09-06
Edineţ, Cupcini, str. Livezilor, 10, ap.(of.) 18
|
|
|
|
1998-03-17 - 2002-05-14
Edineţ, str. Păcii, 3, ap.(of.) 29
|
|
|
|
1998-04-17 - 2000-10-10
Edineţ, str. Şoseaua Bucovina, 33/7
|
|
|
|
1998-09-16 - 2002-06-26
Edineţ, Brătuşeni
|
|
|
|
2000-04-14 - 2001-01-23
Edineţ, str. Şoseaua Bucovina, 54/1
|
|
|
|
2002-11-14
mun. Chişinău, sec. Buiucani, str. Marinescu Al., 19/1, ap.(of.) 13
|
|
|
|
1997-11-13 - 2009-03-25
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Râşcanu Dumitru, 3, ap.(of.) 19
|
|
|
|
2002-01-02 - 2016-11-29
mun. Chişinău, sec. Botanica, str. Valea Crucii, 2/1, ap.(of.) 130
|
|
|
|
2001-12-26 - 2017-10-23
UTA Găgăuzia, Copceac, str. Frunze M., 13
|
|
|
|
2000-07-05 - 2018-09-24
mun. Chişinău, sec. Botanica, str. Trandafirilor, 35/2, ap.(of.) 3
|
|
|
|
2002-04-12
mun. Chişinău, sec. Ciocana, str. Uzinelor, 10/A, ap.(of.) 204
|
|
|
|
2008-06-27 - 2017-10-27
Cahul, Badicul Moldovenesc
|
|
|
|
2002-05-08
mun. Chişinău, sec. Ciocana, str. Alba-Iulia, 75, ap.(of.) 204
|
|
|
|
1998-03-24 - 2014-03-07
mun. Chişinău, sec. Botanica, str. Teilor, 6
|
|
|
|
2001-11-23
mun. Chişinău, sec. Ciocana, str. Mircea cel Bătrân bd., 31/2, ap.(of.) 78
|
|
|
|
2008-10-27 - 2020-02-04
mun. Chişinău, Durleşti, str. Vladimirescu Tudor, 57
|
|
|
|
2000-04-05
mun. Chişinău, Coloniţa
|
|
|
|
2012-05-18 - 2020-08-11
Taraclia, Valea Perjei, str. Cotovschi, 253
|
|
|
|
1997-05-07
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Dokuceaev V., 4, ap.(of.) 77
|
|
|
|
1998-07-22 - 2010-01-29
mun. Chişinău, sec. Botanica, str. Cărăuşilor, 4/a
|
|
|
|
2001-06-27
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Dimo N., 13/A, ap.(of.) 1
|
|
|
|
2000-12-08
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Ştefan cel Mare şi Sfânt bd., 64, ap.(of.) 147
|
|
|
|
2002-08-14
mun. Chişinău, sec. Botanica, str. Burebista, 36/1, ap.(of.) 51
|
|
|
|
2009-03-26 - 2019-11-21
Ialoveni, Ţipala
|
|
|
|
1997-07-24 - 2002-08-06
Cantemir, Cania
|
|
|
|
2002-12-05
mun. Chişinău, sec. Botanica, str. Traian bd., 5/2, ap.(of.) 6
|
|
|
|
1997-12-18 - 2001-06-18
Cantemir, str. Gagarin Iu., 6/33
|
|
|
|
1998-01-22 - 2002-04-24
Cantemir, str. Gagarin Iu., 9/34
|
|
|
|
1998-02-09 - 2000-12-21
Cantemir, Cîrpeşti
|
|
|
|
2002-12-03
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Mărăşeşti, 36
|
|