Розничная торговля текстилем
Возможные аффилиации
Denumire | Administratori | Statut/ Adresa | |
---|---|---|---|
Administrator |
2011-04-05 - 2022-01-24
Cantemir, Cîietu |
||
Administrator |
1993-05-24
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Grădinilor, 23, ap.(of.) 121 |
||
Administrator |
1998-04-02 - 2013-07-18
Călăraşi, Sipoteni |
||
Administrator |
2011-08-18
Cimişlia, str. Luceafărul, 8 |
||
Administrator |
1997-12-29 - 2012-08-09
Orhei, str. Neculce Ion, 33 |
||
Administrator |
2011-11-15 - 2012-03-05
Hînceşti, Sărata-Galbenă |
||
Administrator |
2011-11-24 - 2011-12-15
Cimişlia, Selemet |
||
Administrator |
2011-12-06
Cimişlia, str. Gagarin Iu., 14 |
||
Administrator |
2011-12-15
Hînceşti, str. Tricolorului, 7 |
||
Administrator |
2011-01-27 - 2011-02-04
Şoldăneşti, str. Eminescu Mihai, 88 |
||
Administrator |
2011-02-23
Şoldăneşti, str. Ghioceilor, 28 |
||
Administrator |
2001-08-21 - 2021-01-22
UTA Găgăuzia, Beşalma, str. Miciurin, 61 |
||
Administrator |
2011-05-04
Rezina, str. Păcii, 51, ap.(of.) 1 |
||
Administrator |
2011-05-10 - 2011-05-20
Orhei, str. Iachir I., 29, ap.(of.) 46 |
||
Administrator |
2011-05-19 - 2012-06-04
Orhei, str. Căluşarilor, 18 |
||
Administrator |
2011-06-13
Orhei, str. Mahu Vasile, 34 |
||
Administrator |
2011-09-08
Rezina, Sîrcova |
||
Lichidator Administrator |
1998-05-06 - 2012-06-15
Şoldăneşti, str. Soltîs Ion, 33 |
||
Administrator |
2006-02-21 - 2017-12-27
UTA Găgăuzia, Comrat, str. Bender, 7 |
||
Administrator |
2011-04-12
Bălţi, str. Konev Ivan, 34/A |
||
Administrator |
2002-08-15
Ialoveni, str. Ştefănucă Petre, 36, ap.(of.) 49 |
||
Administrator |
2007-01-15 - 2019-11-01
mun. Chişinău, sec. Buiucani, str. Columna, 143, ap.(of.) 1 |
||
Administrator |
2011-06-06
Ştefan Vodă, str. Livezilor, 14 |
||
Administrator |
2011-07-12
Căuşeni, Zaim |
||
Administrator Lichidator |
2012-11-29 - 2020-01-27
Hînceşti, Bozieni |
||
Administrator |
1998-09-16 - 2011-04-20
Nisporeni, Călimăneşti |
||
Administrator |
1997-08-18 - 2011-04-28
Nisporeni, str. Suveranităţii, 11, ap.(of.) 13 |
||
Administrator |
2002-05-27 - 2011-05-11
Nisporeni, str. Neaga Şt., 23 |
||
Administrator |
2006-02-15 - 2021-01-15
UTA Găgăuzia, Comrat, str. Dubinin, 1, ap.(of.) 31 |
||
Administrator |
2005-05-12
mun. Chişinău, Codru, str. Potîrnichii, 36 |
||
Administrator |
2000-08-23 - 2021-01-15
UTA Găgăuzia, Congaz, str. Octeabriscaia, 159 |
||
Administrator |
2014-12-16
Tiraspol, str. Cikalov str-la, 47/2, ap.(of.) 46 |
||
Administrator |
1998-01-29 - 2011-11-30
Călăraşi, str. Ştefan cel Mare, 14, ap.(of.) 5 |
||
Administrator |
2011-01-18
UTA Găgăuzia, Gaidar, str. Puşkin A., 7 |
||
Administrator |
2004-03-29 - 2019-07-01
Cahul, str. Horelor, 7 |