|
|
1992-11-03
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Dimo N., 7/3, ap.(of.) 1
|
|
|
|
2007-07-05 - 2019-06-28
mun. Chişinău, sec. Botanica, str. Cuza-Vodă bd., 6, ap.(of.) 3
|
|
|
|
2011-12-29
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Columna, 93
|
|
|
|
1998-09-01
mun. Chişinău, sec. Botanica, str. Dacia bd., 46, ap.(of.) 111
|
|
|
|
2008-08-19 - 2018-07-12
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Alecsandri Vasile, 113, ap.(of.) 5
|
|
|
|
1992-07-10
mun. Chişinău, Durleşti, str. Gribov N., 4, ap.(of.) 52
|
|
|
|
2014-04-03
Rîşcani, Recea
|
|
|
|
2004-11-30 - 2011-04-08
Cantemir, Sadîc
|
|
|
|
1992-09-11
mun. Chişinău, Ciorescu, str. Moldova, 10/A
|
|
|
|
2013-04-12 - 2021-09-03
mun. Chişinău, sec. Ciocana, str. Mircea cel Bătrân bd., 8/1, ap.(of.) 82
|
|
|
|
2011-01-14
Sîngerei, Bursuceni
|
|
|
|
2011-02-08
Glodeni, Cobani
|
|
|
|
2010-02-12 - 2020-01-27
Bălţi, str. Konev Ivan, 22, ap.(of.) 29
|
|
|
|
2008-10-16 - 2018-07-03
Edineţ, Gordineşti
|
|
|
|
2011-04-01
Glodeni, str. Suveranităţii, 13/B, ap.(of.) 1
|
|
|
|
2007-12-20 - 2019-10-31
Sîngerei, Ciuciuieni
|
|
|
|
2011-06-01
Bălţi, str. Lesecico Mihail, 12, ap.(of.) 6
|
|
|
|
2011-06-10
Glodeni, str. Porumbescu Ciprian, 33
|
|
|
|
1997-06-17 - 2021-01-18
UTA Găgăuzia, Comrat, str. Lomonosov M., 15
|
|
|
|
2011-07-27 - 2014-12-16
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Goga Octavian, 20, ap.(of.) 5
|
|
|
|
1998-10-16 - 2016-11-08
Briceni, Bulboaca
|
|
|
|
2008-06-05 - 2016-11-03
Cahul, str. Frunze M., 51/B
|
|
|
|
1997-07-01 - 2021-01-18
UTA Găgăuzia, Chioselia Rusă
|
|
|
|
1997-11-28 - 2021-01-18
UTA Găgăuzia, Comrat, str. Gagarin Iu., 32
|
|
|
|
2014-03-14
mun. Chişinău, sec. Botanica, str. Independenţei, 28
|
|
|
|
2011-12-02
mun. Chişinău, sec. Botanica, str. Hanul Morii, 19
|
|
|
|
1998-05-26 - 2012-07-23
mun. Chişinău, sec. Botanica, str. Sarmizegetusa, 35/2, ap.(of.) 91
|
|
|
|
2009-06-26 - 2018-07-02
mun. Chişinău, sec. Botanica, str. Decebal bd., 23, ap.(of.) 94
|
|
|
|
2011-10-04
Sîngerei, Pepeni
|
|
|
|
2011-10-20
Făleşti, Mărăndeni
|
|
|
|
2011-10-24
Bălţi, str. Glavan Boris, 29, ap.(of.) 49
|
|
|
|
1992-10-01 - 2002-05-31
mun. Chişinău, Durleşti, str. Gribov N., 32
|
|
|
|
2006-09-27
Orhei, str. Iachir I., 5, ap.(of.) 48
|
|
|
|
2009-01-20 - 2018-06-28
Cantemir, Enichioi
|
|
|
|
2011-11-04 - 2012-06-15
Bălţi, str. Bulgară, 158
|
|