Розничная торговля текстилем
Возможные аффилиации
Denumire | Administratori | Statut/ Adresa | |
---|---|---|---|
Administrator |
2002-02-12 - 2015-06-02
Cahul, Alexandru Ioan Cuza, str. Ştefan cel Mare, 31 |
||
Administrator |
1997-12-08 - 2016-03-18
Cahul, Taraclia de Salcie |
||
1993-04-22 - 2010-05-18
UTA Găgăuzia, Comrat, str. Şevcenko T., 14 |
|||
Administrator |
2002-02-04 - 2015-11-27
Cahul, str. Livezilor, 17 |
||
Administrator |
1998-03-10 - 2015-11-30
Cahul, Găvănoasa |
||
Administrator |
1998-05-28 - 2015-12-01
Drochia, Pelinia |
||
Administrator |
1998-06-16 - 2016-05-26
Ştefan Vodă, Copceac, str. Marx Karl, 6 |
||
Administrator |
2002-03-28 - 2015-02-12
Ungheni, Boghenii Noi |
||
Administrator |
1998-05-25 - 2015-02-27
Nisporeni, Vărzăreşti |
||
Administrator |
2000-08-29 - 2015-07-09
Ungheni, Măcăreşti |
||
Administrator |
1997-11-26 - 2015-09-24
UTA Găgăuzia, Etulia |
||
Administrator |
1997-12-05 - 2015-09-28
UTA Găgăuzia, Comrat, str. Dubinin, 16, ap.(of.) 51 |
||
Administrator |
1999-06-30 - 2015-09-29
UTA Găgăuzia, Joltai, str. Lenin, 84 |
||
Administrator |
1999-12-08 - 2015-10-30
UTA Găgăuzia, Joltai, str. Lenin, 61 |
||
Administrator |
1998-02-10 - 2016-03-21
Anenii Noi, Speia |
||
2002-01-03 - 2010-05-19
Cahul, str. Frunze M., 50, ap.(of.) 14 |
|||
Administrator |
1999-04-29 - 2016-07-22
mun. Chişinău, sec. Botanica, str. Ioan Vodă Viteazul, 7, ap.(of.) 20B |
||
Administrator |
1998-05-12 - 2016-10-28
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Oneşti, 12 |
||
Administrator |
1999-02-03 - 2017-02-17
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Moscova bd., 11, ap.(of.) 320 |
||
Administrator |
1998-05-22 - 2017-04-20
Criuleni, Cruglic, str. Ştefan cel Mare, 5, ap.(of.) 8 |
||
2007-10-24 - 2010-06-02
Cantemir, Cania, str. Păcii, 156 |
|||
Administrator |
1998-02-02 - 2016-03-09
Rîşcani, Pîrjota |
||
Administrator |
1997-05-22 - 2016-03-14
Sîngerei, Heciul Vechi |
||
Administrator |
1997-11-21 - 2016-06-01
Bălţi, str. Timireazev, 2, ap.(of.) 45 |
||
Administrator |
1994-01-12 - 2016-06-07
Glodeni, str. Varlaam, 29 |
||
Administrator |
1998-02-13 - 2016-07-27
Bălţi, str. Bulgară, 156, ap.(of.) 160 |
||
Administrator |
2002-02-27 - 2016-09-06
Cahul, str. Prospectul Republicii, 2, ap.(of.) 2 |
||
2002-04-19 - 2010-06-10
UTA Găgăuzia, Comrat, str. Fedico, 19, ap.(of.) 18 |
|||
Administrator |
1997-10-17 - 2016-03-09
Edineţ, Brătuşeni, str. Loteanu Emil, 1, ap.(of.) 5 |
||
Administrator |
1997-11-28 - 2017-03-13
Căuşeni, Constantinovca, str. Mahu Iurie, 1 |
||
Administrator |
1997-09-18
UTA Găgăuzia, Vulcăneşti, str. Plotnikov, 57 |
||
Administrator |
2001-03-22
UTA Găgăuzia, Chirsova, str. Tanasoglo, 94 |
||
Administrator |
1997-09-26 - 2016-03-31
Nisporeni |
||
Administrator |
1997-12-10 - 2016-04-27
UTA Găgăuzia, Comrat, str. Puşkin A., 26, ap.(of.) 9 |
||
Administrator |
1997-12-01 - 2016-08-22
UTA Găgăuzia, Comrat, str. Dostoevschi, 21A |