|
|
1997-07-28
mun. Chişinău, sec. Buiucani, str. Coca E., 5, ap.(of.) 25
|
|
|
|
2004-03-24
mun. Chişinău, sec. Ciocana, str. Sadoveanu M., 4, ap.(of.) 16
|
|
|
|
1999-07-16
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Ialoveni, 39
|
|
|
|
2001-11-02
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Romană, 2/2, ap.(of.) 106
|
|
|
|
2004-05-12
mun. Chişinău, sec. Ciocana, str. Vieru Igor, 8, ap.(of.) 94
|
|
|
|
2004-05-25
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Hânceşti şos., 61
|
|
|
|
2006-12-11 - 2019-07-29
mun. Chişinău, sec. Buiucani, str. Paris, 34/2, ap.(of.) 48
|
|
|
|
2001-10-29
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Moscova bd., 7/3, ap.(of.) 77
|
|
|
|
2003-11-20 - 2024-04-02
Cahul, str. Mateevici A., 21
|
|
|
|
2007-07-02
mun. Chişinău, sec. Ciocana, str. Sadoveanu M., 8/2, ap.(of.) 10
|
|
|
|
1999-11-02 - 2020-02-10
Făleşti, str. Moldovei, 14, ap.(of.) 1
|
|
|
|
2007-06-08
Bălţi, str. Sportivă, 23, ap.(of.) 2
|
|
|
|
2006-05-11
Bălţi, str. Libertăţii, 127
|
|
|
|
2002-02-01 - 2021-03-01
mun. Chişinău, sec. Ciocana, str. Mircea cel Bătrân bd., 7, ap.(of.) 115
|
|
|
|
2011-12-20
Cantemir, Goteşti
|
|
|
|
2010-03-05
Soroca, str. Mateevici A., 3, ap.(of.) 1
|
|
|
|
1998-08-05 - 2004-06-07
Edineţ, str. Gorkii, 35
|
|
|
|
1997-11-03 - 2018-09-10
Ungheni, Stolniceni
|
|
|
|
1999-02-26 - 2008-04-14
Edineţ, str. Bucovinei, 25/7, ap.(of.) 7
|
|
|
|
1995-11-30
Cimişlia, str. Decebal, 2
|
|
|
|
1998-05-15 - 2019-02-06
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Ismail, 50 B, ap.(of.) 2
|
|
|
|
2007-10-04
mun. Chişinău, Stăuceni, str. Mateevici A., 68
|
|
|
|
1998-07-08 - 2018-04-11
Bălţi, str. Kiev, 68, ap.(of.) 1
|
|
|
|
1993-02-11 - 2005-09-27
Soroca, str. Mateevici A., 21
|
|
|
|
1998-01-16 - 2020-02-10
Rîşcani, str. Independenţei, 56, ap.(of.) 31
|
|
|
|
1993-12-30 - 2019-08-02
Străşeni, Cojuşna, str. Lazo S., 79
|
|
|
|
1998-10-02 - 2004-06-21
Căuşeni, str. Eminescu M. bd., 33
|
|
|
|
1998-06-02 - 2023-03-30
mun. Chişinău, sec. Ciocana, str. Vieru Igor, 15, ap.(of.) 21
|
|
|
|
2001-07-04
Drochia, Şuri
|
|
|
|
1994-12-05
UTA Găgăuzia, Comrat, str. Dubinin, 16, ap.(of.) 13
|
|
|
|
2004-03-01
UTA Găgăuzia, Comrat, str. Tretiacova, 40/A
|
|
|
|
1992-09-24 - 2020-04-27
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Costin Miron, 13/1, ap.(of.) 111
|
|
|
|
2001-12-07
mun. Chişinău, sec. Ciocana, str. Milescu-Spătarul Nicolae, 13/2, ap.(of.) 36
|
|
|
|
2000-09-15 - 2020-10-21
mun. Chişinău, sec. Ciocana, str. Mircea cel Bătrân bd., 32, ap.(of.) 186
|
|
|
|
2001-05-18 - 2011-09-29
mun. Chişinău, sec. Buiucani, str. Columna, 174
|
|