|
|
2008-10-30 - 2024-06-12
Cahul, Doina
|
|
|
|
2006-08-14
Rezina, Mateuţi
|
|
|
|
2000-08-25 - 2023-06-20
Drochia, str. Ciobanu Tamara, 26
|
|
|
|
1995-01-25 - 2023-06-21
Cantemir, str. 31 August, 2, ap.(of.) 1
|
|
|
|
2007-09-18 - 2023-06-21
Orhei, Cişmea
|
|
|
|
1998-02-19 - 2024-08-16
mun. Chişinău, sec. Botanica, str. Sarmizegetusa, 37/3, ap.(of.) 89
|
|
|
|
1994-11-22
Cahul, str. Kogălniceanu Mihail, 118
|
|
|
|
2000-11-20 - 2023-07-03
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Korolenko, 61/3
|
|
|
|
2010-04-20 - 2024-05-23
Rîşcani, str. Lăpuşneanu A., 40
|
|
|
|
2004-08-19
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Petricani, 84
|
|
|
|
2005-12-12 - 2021-02-02
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Puşkin A., 6
|
|
|
|
2003-04-15
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Romană, 4/1, ap.(of.) 142
|
|
|
|
2005-12-22 - 2017-02-28
mun. Chişinău, Sîngera, str. Ureche Gr., 15/A
|
|
|
|
2001-05-16
mun. Chişinău, sec. Botanica, str. Traian bd., 13/4
|
|
|
|
2006-06-07
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Florării, 2/7, ap.(of.) 15
|
|
|
|
1998-02-27 - 2024-06-19
Orhei, str. Nistreană, 25
|
|
|
|
2001-09-11 - 2023-07-05
Cahul, Larga Veche
|
|
|
|
2012-12-21 - 2023-07-05
Cahul, Iujnoe
|
|
|
|
2011-07-06 - 2023-11-17
Ştefan Vodă, str. Eminescu Mihai, 57
|
|
|
|
1998-05-12 - 2024-05-30
Tiraspol, str. Ceapaev, 143, ap.(of.) 27
|
|
|
|
2000-09-19 - 2024-08-16
mun. Chişinău, Sîngera, str. Haşdeu Bogdan Petriceicu, 7
|
|
|
|
2010-11-12
mun. Chişinău, sec. Botanica, str. Grădina Botanică, 9
|
|
|
|
2014-12-10 - 2023-08-30
Rezina, Otac
|
|
|
|
2011-12-26
mun. Chişinău, sec. Botanica, str. Maramureş, 119
|
|
|
|
2012-09-05 - 2021-09-28
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Vatamanu Ion, 28, ap.(of.) 2
|
|
|
|
2005-06-24
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Ştefan cel Mare şi Sfânt bd., 64
|
|
|
|
2013-07-30
Rîşcani, str. Eternităţii, 5, ap.(of.) 24
|
|
|
|
2015-01-27 - 2020-04-14
Cahul, str. Negruzzi Constantin, 125, ap.(of.) 44
|
|
|
|
2006-06-23 - 2019-02-06
mun. Chişinău, sec. Botanica, str. Negru-Vodă Alexandru, 174/1
|
|
|
|
2000-01-18 - 2018-12-19
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Puşkin A., 28, ap.(of.) 16
|
|
|
|
2006-12-22
mun. Chişinău, Durleşti, str. Brâncoveanu Constantin, 5
|
|
|
|
1997-04-11 - 2023-07-06
Rezina, Ţahnăuţi
|
|
|
|
2010-12-17 - 2023-07-05
Făleşti, str. Iaşi, 20/a
|
|
|
|
2011-05-24 - 2023-07-05
Bălţi, str. Konev Ivan, 23, ap.(of.) 44
|
|
|
|
2000-05-23 - 2023-07-06
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Korolenko, 61/2
|
|