|
|
2003-08-12 - 2023-01-18
Ialoveni, str. Coşbuc G., 1
|
|
|
|
2010-04-06 - 2022-06-07
Bălţi, str. Kolesov Ivan, 23, ap.(of.) 13
|
|
|
|
1992-11-23 - 2022-11-21
Bălţi, str. Bulgară, 71, ap.(of.) 51
|
|
|
|
2003-01-16 - 2022-06-09
mun. Chişinău, sec. Botanica, str. Cuza-Vodă bd., 17/9, ap.(of.) 24
|
|
|
|
1995-09-12 - 2022-06-09
Taraclia, Valea Perjei, str. Lenin, 54
|
|
|
|
2010-06-07 - 2022-06-09
Şoldăneşti, Sămăşcani
|
|
|
|
2014-03-03
mun. Chişinău, sec. Buiucani, str. Creangă Ion, 64, ap.(of.) 59
|
|
|
|
1998-05-28
Ialoveni, Ţipala
|
|
|
|
2014-05-30 - 2023-10-26
Bălţi, str. 1 Mai, 31, ap.(of.) 2
|
|
|
|
2011-01-13 - 2022-06-14
UTA Găgăuzia, Ceadîr-Lunga, str. Proezdnaia, 7, ap.(of.) 9
|
|
|
|
2012-02-23
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Mitropolit Varlaam, 90, ap.(of.) 31
|
|
|
|
2011-02-11
Căuşeni, Grigorievca
|
|
|
|
2005-01-27 - 2023-02-27
Cahul, str. Mateevici A., 109, ap.(of.) 25
|
|
|
|
1998-04-09 - 2022-07-08
mun. Chişinău, sec. Ciocana, str. Vărzaru V., 11, ap.(of.) 48
|
|
|
|
1997-06-03 - 2022-07-08
mun. Chişinău, sec. Ciocana, str. Mircea cel Bătrân bd., 31/2, ap.(of.) 72
|
|
|
|
2008-02-07 - 2023-10-26
Rezina, str. Trandafirilor, 2, ap.(of.) 18
|
|
|
|
1997-11-07 - 2022-07-29
mun. Chişinău, sec. Ciocana, str. Mircea cel Bătrân bd., 15/1, ap.(of.) 18
|
|
|
|
2012-12-04 - 2022-06-17
Căuşeni, Tocuz
|
|
|
|
2012-11-01 - 2023-02-20
Donduşeni, Plop
|
|
|
|
2013-05-28 - 2023-02-28
Donduşeni, Frasin
|
|
|
|
2007-02-16
Soroca, str. Alexandru cel Bun, 38
|
|
|
|
1993-04-23 - 2022-06-20
Bălţi, str. Vladimirescu Tudor, 7, ap.(of.) 14
|
|
|
|
2002-11-26 - 2024-07-02
mun. Chişinău, Cricova, str. Alecsandri Vasile, 24/A
|
|
|
|
2001-08-14 - 2022-06-21
UTA Găgăuzia, Congaz, str. Gorkii, 52
|
|
|
|
1998-09-10 - 2023-06-27
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Ismail, 96, ap.(of.) 49
|
|
|
|
2001-03-23 - 2022-06-23
Cimişlia, Sagaidac
|
|
|
|
2007-03-29 - 2022-06-23
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Ismail, 86, ap.(of.) 114
|
|
|
|
2002-08-28 - 2023-03-23
mun. Chişinău, sec. Buiucani, str. Movilă Petru, 39, ap.(of.) 2
|
|
|
|
2012-01-05
mun. Chişinău, Ghidighici, str. Independenţei, 1
|
|
|
|
2009-05-12 - 2022-06-27
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Albişoara, 14, ap.(of.) 1
|
|
|
|
2005-07-21 - 2022-11-22
Rîşcani, Pîrjota
|
|
|
|
2009-03-10 - 2024-02-12
Bălţi, str. Ştefan cel Mare şi Sfînt bd., 36, ap.(of.) 51
|
|
|
|
2007-12-13 - 2022-07-11
Sîngerei, str. Glavan Boris, 2, ap.(of.) 1
|
|
|
|
1999-08-24 - 2022-06-28
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Drumul Schinoasei, 1/3, ap.(of.) 21
|
|
|
|
2007-08-07 - 2022-06-28
Şoldăneşti, str. Glavan Boris, 4
|
|