Розничная торговля косметикой и парфюмерой, туалетными принадлежностями
Возможные аффилиации
Denumire | Administratori | Statut/ Adresa | |
---|---|---|---|
Administrator |
2002-10-08 - 2005-03-30
Edineţ, Şofrîncani |
||
Administrator |
2002-03-18 - 2005-04-01
Cantemir, Chioselia |
||
Administrator |
1997-07-16 - 2005-04-01
Cantemir, Cania |
||
Lichidator Administrator |
2014-05-08 - 2021-06-24
Donduşeni, str. Florilor, 60 |
||
Administrator |
2000-10-20 - 2005-04-14
Taraclia, Ciumai |
||
Administrator |
2004-06-22
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Doga Eugen, 2 |
||
Administrator |
1998-04-15 - 2021-06-28
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Grădinilor, 25, ap.(of.) 130 |
||
Administrator Lichidator |
2010-08-19 - 2021-06-29
Bălţi, str. Konev Ivan, 6, ap.(of.) 28 |
||
Administrator |
2010-08-17 - 2021-06-29
Ştefan Vodă, Antoneşti, str. Marx Karl |
||
Administrator |
2002-02-06 - 2021-06-29
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Basarab Matei, 6, ap.(of.) 68 |
||
Administrator |
1998-07-08 - 2022-07-04
Ialoveni, str. Viteazul Mihai, 74 |
||
Administrator |
2013-04-04 - 2022-05-17
Edineţ, Zăbriceni |
||
Administrator |
2014-10-09 - 2022-05-18
Sîngerei, Ţipleşti |
||
Administrator |
2004-11-12
Cahul, str. 31 August, 13/V/1 |
||
Administrator |
2004-07-07 - 2022-10-11
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Basarab Matei, 5/1 |
||
Administrator |
2011-07-29 - 2023-01-18
Ungheni, str. Romană, 64, ap.(of.) 21 |
||
Administrator |
2011-11-01
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Calea Orheiului, 89/1 |
||
Administrator |
2008-07-28 - 2022-05-19
Făleşti, str. Moldovei, 12, ap.(of.) 25 |
||
Administrator |
2013-05-14
Orhei, Cucuruzeni |
||
Administrator |
1997-12-26 - 2024-05-14
Taraclia, str. Marx Karl, 173 |
||
Administrator |
2008-07-09 - 2022-05-20
Bălţi, str. Bulgară, 158, ap.(of.) 1 |
||
Administrator |
1999-02-11 - 2023-03-22
Rezina, Meşeni |
||
Administrator |
2009-01-13 - 2022-05-20
Rîşcani, str. Donici A., 110 |
||
Administrator |
2014-12-02 - 2022-05-20
Bălţi, str. Iablocikin Ghenadie, 3 |
||
Administrator |
2008-11-14 - 2019-01-15
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Doga Eugen, 4, ap.(of.) 7 |
||
Administrator |
2002-11-26
mun. Chişinău, sec. Botanica, str. Independenţei, 9/1, ap.(of.) 2 |
||
Administrator |
2003-08-01
Taraclia, str. 60 ani URSS, 2 |
||
Administrator |
2009-08-17 - 2016-09-27
mun. Chişinău, sec. Ciocana, str. Mircea cel Bătrân bd., 3 |
||
Administrator |
2012-08-16
mun. Chişinău, sec. Botanica, str. Sarmizegetusa, 6, ap.(of.) 13 |
||
Administrator |
2007-12-11 - 2022-05-23
Făleşti, str. Eminescu Mihai, 20/3, ap.(of.) 44 |
||
Administrator provizoriu Administrator Lichidator |
2010-12-02
Glodeni, Ciuciulea |
||
Administrator |
2011-05-04 - 2022-05-23
Rîşcani, str. Costin Miron, 3, ap.(of.) 13 |
||
Administrator |
2011-11-15 - 2022-05-23
Bălţi, str. Karasiov Serghei, 41 |
||
Administrator |
2013-04-08 - 2022-05-23
Bălţi, str. Ştefan cel Mare, 140 |
||
Administrator |
2011-06-02 - 2022-05-24
Bălţi, str. Feroviarilor, 83 |