Розничная торговля косметикой и парфюмерой, туалетными принадлежностями
Возможные аффилиации
Denumire | Administratori | Statut/ Adresa | |
---|---|---|---|
Administrator |
2002-04-05 - 2015-11-26
Ştefan Vodă, Carahasani, str. Kirov, 23 |
||
Administrator Lichidator |
2005-09-15 - 2015-12-29
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Asachi Gh., 7, ap.(of.) 3 |
||
Lichidator Administrator |
2005-05-31 - 2015-11-23
Bălţi, str. Independenţei, 25, ap.(of.) 35 |
||
Administrator |
2005-05-20 - 2016-01-15
Şoldăneşti, str. Doina, 23, ap.(of.) 3 |
||
Administrator |
2006-08-08 - 2016-02-17
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Fierarilor str-la, 8, ap.(of.) 3 |
||
Administrator |
2008-11-28 - 2016-02-19
mun. Chişinău, sec. Buiucani, str. Alba-Iulia, 188/1, ap.(of.) 92 |
||
Administrator |
2008-10-02 - 2015-12-21
Leova, str. Independenţei, 11, ap.(of.) 16 |
||
Administrator |
2009-05-07 - 2020-06-19
Ialoveni, str. Basarabia, 1/1, ap.(of.) 67 |
||
Întreprinderea Individuală CIOBANU GHEORGHE Lichidator Administrator |
2009-07-02 - 2016-02-17
mun. Chişinău, sec. Botanica, str. Dacia bd., 25, ap.(of.) 63 |
||
Administrator |
2009-08-13 - 2016-01-05
mun. Chişinău, Dobrogea, str. Lazo S., 13 |
||
Administrator |
2009-08-19 - 2015-11-13
Cahul, Slobozia Mare |
||
Administrator |
2011-09-13 - 2016-02-09
Ungheni, Valea Mare |
||
Lichidator Administrator |
2013-02-26 - 2016-02-16
mun. Chişinău, Durleşti, str. Testemiţeanu N., 45 |
||
Administrator |
2013-12-13 - 2015-12-03
Glodeni, Hîjdieni |
||
Administrator Lichidator |
2005-03-24 - 2021-04-08
mun. Chişinău, sec. Botanica, str. Dacia bd., 28, ap.(of.) 145 |
||
Administrator |
1997-12-22 - 2015-12-23
Sîngerei, Alexăndreni |
||
Administrator |
2001-12-21 - 2015-11-27
Cahul, str. Ştefan cel Mare, 44, ap.(of.) 28 |
||
Administrator |
2008-10-24 - 2022-04-13
Orhei, str. Lupu Vasile, 23 |
||
Administrator |
2010-10-06 - 2022-04-13
Rezina, str. Basarabia, 8, ap.(of.) 2 |
||
Administrator |
2011-02-17 - 2022-04-13
Orhei, Pelivan |
||
Administrator |
2013-03-06 - 2022-04-14
Soroca, Căinarii Vechi |
||
Administrator |
2015-01-16 - 2021-04-08
Orhei, Neculăieuca |
||
Administrator |
2012-05-08 - 2021-04-08
Bălţi, str. Vladimirescu Tudor, 6, ap.(of.) 1 |
||
Administrator |
2012-11-22 - 2021-04-09
Ungheni, Zăzulenii Vechi |
||
Administrator |
1998-12-29 - 2023-03-13
mun. Chişinău, sec. Botanica, str. Dacia bd., 38/4, ap.(of.) 123 |
||
Administrator |
2008-02-27 - 2021-04-09
Edineţ, Hancăuţi |
||
Lichidator Administrator |
2008-09-01 - 2021-04-12
mun. Chişinău, sec. Buiucani, str. Dominte Timonu, 10A |
||
Administrator Lichidator |
2005-05-19
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Şciusev A., 56 |
||
Administrator |
2015-01-20 - 2024-04-16
Făleşti, Rediul de Sus |
||
Administrator Lichidator |
2014-10-16 - 2016-06-24
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Albişoara, 82/8/1 |
||
Administrator |
2006-03-22 - 2021-04-12
Rezina, Mincenii de Sus |
||
Administrator |
1999-01-26
Teleneşti, str. Donici A., 5 |
||
Administrator |
2010-12-23
Cahul, str. Caragiale I.L., 37, ap.(of.) 37 |
||
Administrator |
2011-09-30 - 2022-04-18
Criuleni, Măgdăceşti, str. Burebista, 67 |
||
Administrator |
2010-04-28 - 2021-04-15
Teleneşti, Sărătenii Vechi |