Розничная торговля косметикой и парфюмерой, туалетными принадлежностями
Возможные аффилиации
Denumire | Administratori | Statut/ Adresa | |
---|---|---|---|
Lichidator Administrator |
2005-02-17
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Vieru Grigore bd., 26 |
||
Administrator |
2007-09-27 - 2019-10-10
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Tighina, 65, ap.(of.) 201 |
||
Administrator |
2006-12-14 - 2020-02-21
Ştefan Vodă, Palanca, str. Lenin, 49 |
||
Administrator |
2007-03-20 - 2020-02-21
Ştefan Vodă, str. Păcii, 3 |
||
1993-04-27 - 2010-12-28
Făleşti, str. Prutului, 6 |
|||
Administrator |
2008-11-05 - 2020-02-21
Ştefan Vodă, Olăneşti, str. Ştefan cel Mare şi Sfînt bd., 1 |
||
Administrator |
2010-11-04 - 2020-02-21
Căuşeni, Taraclia |
||
Administrator |
2012-08-02 - 2020-02-21
Ştefan Vodă, Carahasani, str. Kirov |
||
2001-09-13 - 2010-12-06
mun. Chişinău, Sîngera, str. Kogălniceanu Mihail, 12 |
|||
Lichidator Administrator |
2012-05-04 - 2019-10-11
mun. Chişinău, sec. Buiucani, str. Alba-Iulia, 202, ap.(of.) 72A |
||
Administrator |
2010-11-16
UTA Găgăuzia, Ceadîr-Lunga, str. Maiakovski Vl., 33 |
||
Administrator Lichidator |
2010-06-30 - 2019-10-11
Soroca, str. Luceafărul, 7, ap.(of.) 33 |
||
Administrator |
1995-11-08 - 2020-02-21
Bălţi, str. Porumbescu Ciprian, 52, ap.(of.) 4 |
||
Administrator |
2012-10-16 - 2019-10-14
Sîngerei, str. Păcii, 8 |
||
Administrator |
2014-02-26 - 2020-02-21
Bălţi, str. Porumbescu Ciprian, 52, ap.(of.) 4 |
||
Administrator |
1998-04-24 - 2020-02-21
mun. Chişinău, sec. Botanica, str. Cuza-Vodă bd., 8, ap.(of.) 1 |
||
Administrator |
1994-12-30 - 2021-03-18
mun. Chişinău, Codru, str. Costiujeni, 28 |
||
Administrator |
2007-08-02 - 2019-10-16
Căuşeni, str. Frunze M., 4A |
||
Administrator |
2003-05-21 - 2024-04-22
Bălţi, str. Calea Ieşilor, 107, ap.(of.) 83 |
||
Administrator |
2001-10-23
Bălţi, str. Bulgară, 70, ap.(of.) 39 |
||
Lichidator Administrator |
2012-02-10 - 2020-02-24
mun. Chişinău, Coloniţa, str. Cuza Vodă, 6 |
||
Administrator |
1996-02-13 - 2019-12-02
Cahul, Colibaşi |
||
Administrator |
2008-03-21 - 2019-11-29
Orhei, Peresecina |
||
Administrator |
2006-12-12 - 2015-07-30
Donduşeni, str. Independenţei, 27, ap.(of.) 8 |
||
Administrator |
1998-07-28 - 2020-02-24
mun. Chişinău, sec. Botanica, str. Dimineţii, 51/V, ap.(of.) 16 |
||
Administrator |
2007-11-20 - 2023-04-04
Sîngerei, Rădoaia |
||
2003-03-19 - 2010-09-29
Ştefan Vodă, Copceac |
|||
1997-09-08 - 2010-08-03
Cahul, Manta |
|||
1999-11-15 - 2010-08-05
Taraclia, Valea Perjei |
|||
1998-08-11 - 2010-08-24
Cantemir, Cania |
|||
1995-10-05 - 2010-06-23
Cahul, Burlacu |
|||
1999-03-24 - 2010-06-10
Taraclia, Albota de Jos |
|||
Administrator |
2007-02-15 - 2015-08-10
Cahul, str. Ştefan cel Mare, 42, ap.(of.) 29 |
||
Administrator |
2008-01-29 - 2019-12-03
Floreşti, str. Viteazul Mihai, 34, ap.(of.) 10 |
||
Administrator |
2013-10-18 - 2022-03-23
Bălţi, str. Bulgară, 120/A, ap.(of.) 83 |