|
|
2005-01-19 - 2009-04-23
Donduşeni, str. Frunze M., 136
|
|
|
|
2005-03-14 - 2010-11-04
Anenii Noi, Bulboaca, str. Suveranităţii, 2, ap.(of.) 21
|
|
|
|
2004-09-20 - 2019-01-25
Taraclia, str. Gorkii, 41
|
|
|
|
2007-05-17 - 2020-02-19
Hînceşti, Boghiceni
|
|
|
|
1995-09-20 - 2016-08-16
Bălţi, str. Alexandru cel Bun, 38, ap.(of.) 25
|
|
|
|
2010-05-20 - 2019-10-04
Criuleni, str. Stepelor, 4
|
|
|
|
2004-09-29 - 2019-10-04
mun. Chişinău, sec. Buiucani, str. Bucureşti, 83, ap.(of.) 9
|
|
|
|
2004-09-22 - 2019-10-04
mun. Chişinău, sec. Buiucani, str. Balcani şos., 4/2, ap.(of.) 104
|
|
|
|
2005-08-11 - 2019-10-04
mun. Chişinău, sec. Botanica, str. Dacia bd., 2, ap.(of.) 47
|
|
|
|
2006-07-26 - 2019-10-04
mun. Chişinău, sec. Botanica, str. Zelinski N., 26/1, ap.(of.) 4
|
|
|
|
2006-12-28 - 2019-10-04
mun. Chişinău, sec. Buiucani, str. Deleanu Liviu, 5/3, ap.(of.) 88
|
|
|
|
1995-11-23 - 2019-10-07
Cahul, Colibaşi
|
|
|
|
2005-03-22 - 2010-11-19
Teleneşti, str. Rareş Petru, 1, ap.(of.) 31
|
|
|
|
2005-12-29 - 2019-10-07
mun. Chişinău, sec. Ciocana, str. Vieru Igor, 13, ap.(of.) 3
|
|
|
|
2004-06-02 - 2019-10-07
mun. Chişinău, sec. Buiucani, str. Lazo S., 21, ap.(of.) 11
|
|
|
|
2008-02-06 - 2019-10-07
Şoldăneşti, str. Soltîs Ion, 9
|
|
|
|
2001-11-05 - 2011-06-15
Cahul, Burlacu
|
|
|
|
2001-01-05 - 2011-03-03
Taraclia, Novosiolovca
|
|
|
|
2014-06-11 - 2019-10-08
Dubăsari, Pîrîta
|
|
|
|
2010-11-03 - 2022-03-23
Căuşeni, Zaim, str. Mateevici A., 80
|
|
|
|
1993-09-01 - 2011-01-11
Cahul, Slobozia Mare
|
|
|
|
1999-08-09 - 2010-11-10
Hînceşti, Ciuciuleni
|
|
|
|
1998-04-15 - 2010-11-24
mun. Chişinău, Ghidighici, str. Alecsandri Vasile, 23
|
|
|
|
2004-01-14 - 2020-02-20
Bălţi, str. Alecsandri Vasile, 7
|
|
|
|
1997-05-27 - 2019-07-05
Anenii Noi, str. Tighina, 112
|
|
|
|
1998-02-11 - 2020-02-20
Făleşti, str. Victoriei Cartierul, 5, ap.(of.) 4
|
|
|
|
1998-08-28 - 2020-02-20
Făleşti, str. Ştefan cel Mare, 46
|
|
|
|
1998-07-01 - 2020-02-20
Făleşti, str. Bălţului, 1, ap.(of.) 46
|
|
|
|
2007-09-11 - 2010-12-09
Cantemir, Tartaul
|
|
|
|
1998-06-01 - 2019-10-10
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Moara Roşie, 25, ap.(of.) 8
|
|
|
|
1994-09-14 - 2020-02-20
Anenii Noi, Geamăna
|
|
|
|
1999-02-18 - 2020-02-20
UTA Găgăuzia, Ceadîr-Lunga, str. Sovetscaia, 2, ap.(of.) 24
|
|
|
|
2002-02-25 - 2020-02-21
Ştefan Vodă, Volintiri, str. Lazo S., 20
|
|
|
|
2006-06-14 - 2020-02-21
Ştefan Vodă, Olăneşti, str. Renaşterii, 63
|
|
|
|
2006-07-04 - 2020-02-21
Ştefan Vodă, str. Creangă Ion, 45, ap.(of.) 1
|
|