|
|
1995-11-14 - 2019-03-21
Dubăsari, Molovata Nouă
|
|
|
|
2006-10-11 - 2024-04-18
Cantemir, Baimaclia
|
|
|
|
2007-01-25 - 2020-12-08
mun. Chişinău, sec. Botanica, str. Zelinski N., 38/1, ap.(of.) 35
|
|
|
|
2013-09-27 - 2019-09-27
Cantemir, str. Ciobanu Tamara, 5
|
|
|
|
2002-12-16 - 2019-09-27
mun. Chişinău, sec. Buiucani, str. Deleanu Liviu, 9, ap.(of.) 4
|
|
|
|
2007-02-19 - 2020-12-08
mun. Chişinău, sec. Botanica, str. Plaiului, 2, ap.(of.) 31
|
|
|
|
2001-08-20 - 2019-09-27
mun. Chişinău, sec. Ciocana, str. Sadoveanu M., 6/3, ap.(of.) 16
|
|
|
|
2004-01-14 - 2019-03-20
Căuşeni, str. Ştefan cel Mare, 2, ap.(of.) 8
|
|
|
|
1997-10-17
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Albişoara, 76/7, ap.(of.) 97
|
|
|
|
1997-09-15
Cahul, str. Haiducilor, 1A
|
|
|
|
2009-02-04 - 2019-03-20
Rîşcani, Corlăteni
|
|
|
|
1997-11-18 - 2019-03-20
Bălţi, str. Alexandru cel Bun, 44, ap.(of.) 63
|
|
|
|
1999-05-28
mun. Chişinău, sec. Botanica, str. Busuioceşti, 10
|
|
|
|
2012-04-05 - 2019-03-21
UTA Găgăuzia, Comrat, str. Glavan Boris, 21
|
|
|
|
2009-05-21 - 2020-12-09
Floreşti, Mărculeşti
|
|
|
|
2014-10-23
Anenii Noi, Floreni, str. Chişinăului, 9, ap.(of.) 39
|
|
|
|
2005-03-09 - 2019-03-21
Rîşcani, Văratic
|
|
|
|
2012-05-16 - 2020-02-18
Ungheni, Boghenii Noi
|
|
|
|
2007-08-01 - 2019-03-20
mun. Chişinău, sec. Botanica, str. Dacia bd., 49/1, ap.(of.) 4
|
|
|
|
2009-02-05 - 2022-11-17
Ialoveni, Costeşti
|
|
|
|
2000-03-27 - 2016-07-08
mun. Chişinău, sec. Buiucani, str. Deleanu Liviu, 1, ap.(of.) 140
|
|
|
|
2006-05-25 - 2019-03-21
Sîngerei, str. Negruzzi C., 1
|
|
|
|
2010-07-07
Bălţi, str. Pokrîşkin Alexandr, 112
|
|
|
|
2003-01-21 - 2019-10-01
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Ştefan cel Mare şi Sfînt bd., 133, ap.(of.) 1
|
|
|
|
2014-05-07 - 2020-12-07
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Vladimirescu Tudor, 5, ap.(of.) 1
|
|
|
|
2010-09-02 - 2019-10-01
mun. Chişinău, sec. Botanica, str. Valea Crucii, 22, ap.(of.) 194
|
|
|
|
2000-08-02 - 2019-10-01
Cantemir, Cania
|
|
|
|
1998-06-02 - 2016-07-22
Bălţi, str. Kolesov Ivan, 3, ap.(of.) 31
|
|
|
|
2006-11-16 - 2021-03-18
mun. Chişinău, sec. Botanica, str. Trandafirilor, 31/4, ap.(of.) 25
|
|
|
|
1998-01-28 - 2016-08-11
mun. Chişinău, sec. Buiucani, str. Costin Nicolae H., 65/2, ap.(of.) 61
|
|
|
|
1997-09-25
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Tighina, 12, ap.(of.) 414
|
|
|
|
2008-08-04 - 2014-08-08
UTA Găgăuzia, Vulcăneşti, str. Kalinin, 33
|
|
|
|
1998-04-13 - 2020-02-19
mun. Chişinău, sec. Botanica, str. Cuza-Vodă bd., 19/2, ap.(of.) 108
|
|
|
|
2003-01-04 - 2019-10-03
mun. Chişinău, sec. Buiucani, str. Bucureşti, 73, ap.(of.) 11
|
|
|
|
2007-02-02 - 2019-10-03
Bălţi, str. Bulgară, 130, ap.(of.) 39
|
|