Розничная торговля косметикой и парфюмерой, туалетными принадлежностями
Возможные аффилиации
Denumire | Administratori | Statut/ Adresa | |
---|---|---|---|
Administrator |
2008-05-13 - 2023-08-24
Leova, Filipeni |
||
Administrator |
1998-06-10 - 2024-04-04
mun. Chişinău, sec. Botanica, str. Cuza Vodă, 49, ap.(of.) 28 |
||
Administrator |
2002-02-12 - 2019-03-05
Nisporeni, Mileşti |
||
Administrator |
1999-08-02 - 2019-03-07
Rîşcani, Aluniş |
||
2005-04-12 - 2010-09-30
Cahul, str. Milev Dumitru, 46 |
|||
Administrator |
2009-11-18 - 2021-03-18
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Madan Gheorghe, 89/3, ap.(of.) 24 |
||
Administrator |
1998-11-27
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Madan Gheorghe, 46/3, ap.(of.) 88 |
||
Administrator |
2010-05-19 - 2021-03-18
mun. Chişinău, sec. Ciocana, str. Milescu-Spătarul Nicolae, 15/1, ap.(of.) 75 |
||
Administrator |
2011-04-05 - 2019-03-11
Orhei, str. 31 August str-la 2, 9 |
||
2001-04-05 - 2010-10-25
mun. Chişinău, sec. Botanica, str. Decebal bd., 19, ap.(of.) 61 |
|||
Administrator |
2011-12-02 - 2021-03-18
mun. Chişinău, sec. Ciocana, str. Milescu-Spătarul Nicolae, 19/2, ap.(of.) 104 |
||
Administrator |
2012-11-15
Căuşeni, Ursoaia |
||
Administrator |
1998-07-31 - 2020-12-07
Briceni, str. Florilor, 2 |
||
Administrator provizoriu Administrator |
2015-02-10 - 2024-05-02
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Mioriţa, 56 |
||
Administrator Lichidator |
1998-07-09
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Schinoasa-Deal, 67/A |
||
Administrator |
2008-10-09 - 2019-03-13
Bălţi, str. Academician Lazăr Dubinovschi, 62 |
||
Administrator |
2011-04-13
Cahul, str. 31 August, 4/B, ap.(of.) 4 |
||
Administrator |
2009-02-25 - 2019-03-13
Ungheni, Costuleni |
||
Administrator |
2000-02-11 - 2021-03-18
Străşeni, Căpriana |
||
Administrator |
2002-02-04 - 2017-03-06
Căuşeni, Chircăieştii Noi |
||
Administrator |
2007-08-13 - 2019-03-14
Sîngerei, str. Victoriei, 66 |
||
Administrator |
2001-08-09 - 2024-02-22
Bălţi, str. Ştefan cel Mare, 162, ap.(of.) 5 |
||
Administrator |
2011-11-28
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Ştefan cel Mare şi Sfânt bd., 126, ap.(of.) 95 |
||
Lichidator Administrator |
2008-05-22 - 2019-03-15
Drochia |
||
Administrator |
1999-02-15 - 2016-06-28
Străşeni, Tătăreşti |
||
Administrator |
2001-10-29 - 2019-03-15
Criuleni, Hîrtopul Mare |
||
Administrator |
1995-08-22 - 2016-06-24
Cahul, Andruşul de Jos |
||
Administrator |
2013-02-13 - 2019-03-15
Cantemir, Victorovca |
||
Administrator |
2012-07-10 - 2019-03-14
Şoldăneşti, Cuşmirca |
||
Administrator |
2000-11-21 - 2017-01-09
Făleşti, Risipeni |
||
Lichidator Administrator |
2010-01-25 - 2019-09-26
mun. Chişinău, Stăuceni, str. Matcovschi, 22 |
||
Administrator |
2006-04-18 - 2023-01-20
Cantemir, str. Trandafirilor, 6, ap.(of.) 28 |
||
Administrator |
1995-02-08 - 2019-03-18
Taraclia, str. Marx Karl, 129 |
||
Administrator |
1994-04-20 - 2019-03-18
Cantemir, Capaclia |
||
Administrator Lichidator |
2012-09-21 - 2019-03-18
Orhei, str. Cupcea V., 9, ap.(of.) 37 |