Розничная торговля косметикой и парфюмерой, туалетными принадлежностями
Возможные аффилиации
Denumire | Administratori | Statut/ Adresa | |
---|---|---|---|
Administrator |
2009-09-15 - 2015-10-14
Cahul, Crihana Veche |
||
Administrator |
2009-10-02 - 2014-08-13
Taraclia, str. Pervomaiscaia, 41 |
||
Administrator |
2009-11-13 - 2016-01-20
Taraclia, str. Cotovschi str-la, 3, ap.(of.) 32 |
||
Administrator |
2009-11-10 - 2015-05-26
Cantemir, Cociulia |
||
Administrator |
2009-11-17 - 2014-06-26
Cahul, str. Gribov N., 20 |
||
Administrator |
2008-01-14 - 2021-12-29
UTA Găgăuzia, Cioc-Maidan, str. Dimov Ilia, 46 |
||
Administrator |
1996-02-22
mun. Chişinău, sec. Buiucani, str. Mesager, 1 |
||
Administrator |
2011-01-14 - 2020-02-17
mun. Chişinău, sec. Ciocana, str. Vieru Igor, 4, ap.(of.) 70 |
||
Administrator |
2009-02-06 - 2016-08-01
Şoldăneşti, Fuzăuca |
||
Administrator |
2009-02-21 - 2016-07-18
Orhei, Ivancea |
||
Administrator |
2009-03-31 - 2013-01-28
Orhei, Susleni |
||
Administrator |
2009-05-05 - 2015-07-31
Orhei, str. Gorkii, 17 |
||
Administrator |
2009-08-14 - 2014-09-08
Orhei, str. Şalom Aleihem, 4 |
||
Administrator |
2009-08-18 - 2015-10-09
Orhei, str. Iachir I., 15, ap.(of.) 59 |
||
Administrator |
2009-12-24 - 2013-05-23
Orhei, str. Mitropolit Dosoftei, 4 |
||
Administrator |
2009-06-05 - 2015-09-22
Soroca, Cerlina |
||
Administrator |
2009-09-14 - 2013-11-05
Soroca, Zastînca |
||
Administrator |
2009-12-24 - 2014-01-10
Drochia, Zguriţa |
||
Administrator |
2009-01-15 - 2013-08-22
Căuşeni, Tănătari, str. Alecsandri Vasile, 72 |
||
Administrator |
2009-09-21 - 2013-03-13
Ştefan Vodă, str. 31 August, 4/1, ap.(of.) 8 |
||
Administrator |
2009-11-16 - 2016-04-22
Ştefan Vodă, Răscăieţi |
||
Administrator |
2009-12-15 - 2016-02-26
Ştefan Vodă, Palanca, str. Lenin, 82 |
||
Administrator |
2009-12-24 - 2016-04-01
Căuşeni, Grigorievca |
||
Administrator |
2009-02-09 - 2016-08-23
Ungheni, str. Viilor, 20, ap.(of.) A |
||
Administrator |
1998-10-06 - 2020-02-17
mun. Chişinău, sec. Centru, str. 31 August 1989, 44, ap.(of.) 2 |
||
Administrator |
1998-05-08 - 2020-02-17
mun. Chişinău, sec. Botanica, str. Trandafirilor, 9/1, ap.(of.) 53 |
||
Administrator |
1998-06-16 - 2020-02-17
mun. Chişinău, sec. Botanica, str. Zelinski N., 38/4, ap.(of.) 46 |
||
Administrator |
1995-03-27 - 2020-11-24
Cantemir, Goteşti |
||
Administrator |
2010-02-23 - 2017-03-17
mun. Chişinău, Budeşti, str. Chişinăului, 3 |
||
Administrator |
1998-06-22 - 2020-02-17
mun. Chişinău, sec. Botanica, str. Valea Crucii, 24, ap.(of.) 86 |
||
Administrator |
2010-04-09 - 2016-05-30
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Bulgară, 14 |
||
Administrator |
2010-04-07 - 2016-07-19
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Mateevici A., 24, ap.(of.) 1 |
||
Administrator |
2010-04-30 - 2013-02-25
Anenii Noi, str. Tighina, 5, ap.(of.) 8 |
||
Administrator Lichidator |
2010-05-24 - 2017-02-01
mun. Chişinău, sec. Ciocana, str. Zadnipru P., 5/3, ap.(of.) 36 |
||
Administrator |
2010-06-23 - 2013-10-28
Anenii Noi, Varniţa, str. Tighina, 64 |