|
|
2004-01-21 - 2013-12-27
Ialoveni, Văsieni
|
|
|
|
2004-01-21
Ialoveni, Costeşti
|
|
|
|
2009-03-31
mun. Chişinău, sec. Buiucani, str. Alba-Iulia, 85/2, ap.(of.) 43
|
|
|
|
2011-03-30 - 2018-12-20
Şoldăneşti, str. Muncitorilor, 81/2
|
|
|
|
2002-11-18 - 2011-09-28
mun. Chişinău, sec. Ciocana, str. Sadoveanu M., 4/1, ap.(of.) 272
|
|
|
|
2008-10-06 - 2010-11-15
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Studenţilor, 3/6, ap.(of.) 78
|
|
|
|
2001-04-17 - 2018-04-13
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Studenţilor str-la, 2/2, ap.(of.) 37
|
|
|
|
1998-08-25 - 2018-10-10
Taraclia, str. Raevski, 17
|
|
|
|
2006-08-04
Dubăsari, Coşniţa
|
|
|
|
2006-10-30 - 2013-01-15
Anenii Noi, Gura Bîcului
|
|
|
|
1998-03-09
Glodeni, str. Halippa P., 14
|
|
|
|
1996-11-04 - 2015-12-17
Anenii Noi, str. Popuşoi Valerie, 1
|
|
|
|
1995-04-11
Taraclia, str. Miciurin, 7
|
|
|
|
2003-11-10 - 2012-08-06
Sîngerei, Cubolta
|
|
|
|
1998-02-12
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Vieru Grigore bd., 14
|
|
|
|
1999-12-09
Făleşti, Bocşa
|
|
|
|
1996-10-21
Sîngerei, Biruinţa, str. Prieteniei, 7, ap.(of.) 53
|
|
|
|
1997-03-18
Cahul, str. Basarab Matei, 28, ap.(of.) 33
|
|
|
|
1995-07-17
Cahul, str. Ioan Vodă cel Cumplit, 71, ap.(of.) 19
|
|
|
|
2012-11-06
Făleşti, Risipeni
|
|
|
|
1998-06-26 - 2018-04-20
Bălţi, str. Lupan Andrei, 8, ap.(of.) 16
|
|
|
|
2013-05-03
Cantemir, Cania
|
|
|
|
2002-10-09
Căuşeni, Hagimus, str. Ştefan cel Mare, 92
|
|
|
|
2010-06-28
mun. Chişinău, sec. Botanica, str. Dacia bd., 22, ap.(of.) 91
|
|
|
|
1995-02-22
Taraclia, str. Minin, 14
|
|
|
|
2012-06-13 - 2018-04-20
mun. Chişinău, Cricova, str. Moldoviţa, 24
|
|
|
|
2012-11-13 - 2018-04-20
mun. Chişinău, sec. Buiucani, str. Coca E., 35, ap.(of.) 24
|
|
|
|
2004-02-05
Teleneşti, Văsieni
|
|
|
|
1994-02-14
Glodeni, str. Decebal, 6
|
|
|
|
2002-03-04 - 2020-02-12
Făleşti, str. Ciorbă Toma, 10/A, ap.(of.) 1
|
|
|
|
2000-02-17
Glodeni, Sturzovca
|
|
|
|
2006-03-24
Cantemir, Cania
|
|
|
|
1996-10-10
mun. Chişinău, sec. Buiucani, str. Sfatul Ţării, 61, ap.(of.) 13
|
|
|
|
2014-09-03 - 2018-04-20
Edineţ, Alexeevca
|
|
|
|
2000-11-10 - 2019-04-05
Cantemir, Cania, str. 31 August 1989
|
|