|
|
2008-04-14 - 2019-08-15
mun. Chişinău, sec. Botanica, str. Cuza-Vodă bd., 9, ap.(of.) 54
|
|
|
|
2007-04-12 - 2018-12-19
Străşeni, str. Eminescu Mihai, 143
|
|
|
|
2006-06-23 - 2021-12-10
mun. Chişinău, sec. Botanica, str. Zelinski N., 11
|
|
|
|
2010-04-27 - 2020-05-04
Hînceşti, Cărpineni, str. Glavan Boris, 37
|
|
|
|
2010-09-01
Glodeni, Camenca
|
|
|
|
2011-02-09
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Basarab Matei, 5/4, ap.(of.) 30
|
|
|
|
2000-03-31
Făleşti, str. Bogdan-Vodă, 35
|
|
|
|
2014-02-10 - 2020-02-12
Făleşti, str. Viteazul Mihai, 5
|
|
|
|
2014-05-16 - 2022-03-01
mun. Chişinău, sec. Buiucani, str. Alba-Iulia, 23, ap.(of.) 82
|
|
|
|
2005-07-20 - 2022-05-16
Hînceşti, str. Kogălniceanu Mihail, 3, ap.(of.) 12
|
|
|
|
2011-09-21 - 2018-06-21
Cantemir, Leca
|
|
|
|
1998-02-11
Bălţi, str. Lomonosov M., 4
|
|
|
|
2003-11-13
mun. Chişinău, sec. Botanica, str. Sarmizegetusa, 1
|
|
|
|
2003-07-18 - 2021-12-14
mun. Chişinău, sec. Botanica, str. Pumnul Aron, 153
|
|
|
|
2013-01-18 - 2022-03-01
Bălţi, str. Bulgară, 64, ap.(of.) 26
|
|
|
|
2005-12-01
mun. Chişinău, sec. Buiucani, str. Deleanu Liviu, 2, ap.(of.) 39
|
|
|
|
2007-10-01 - 2021-12-14
Orhei, str. 31 August, 7, ap.(of.) 13
|
|
|
|
2004-05-07
Căuşeni, Fîrlădeni, str. Câmpiilor
|
|
|
|
2006-06-28
Orhei, Chiperceni
|
|
|
|
2012-06-22
Sîngerei, Sîngereii Noi
|
|
|
|
2001-08-15
mun. Chişinău, sec. Ciocana, str. Otovasca, 17
|
|
|
|
2001-07-26
mun. Chişinău, sec. Buiucani, str. Viteazul Mihai, 19/2
|
|
|
|
2003-07-31
Anenii Noi, Larga
|
|
|
|
2002-01-25 - 2023-11-30
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Vieru Grigore bd., 13
|
|
|
|
2002-08-01
Cahul, str. Salcîmilor, 4
|
|
|
|
2011-05-27
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Moscova bd., 20/4, ap.(of.) 18
|
|
|
|
1997-08-12 - 2020-02-12
Sîngerei, Biruinţa, str. Prieteniei, 1, ap.(of.) 3
|
|
|
|
2012-04-04
Sîngerei, str. Independenţei, 123
|
|
|
|
2002-04-19
mun. Chişinău, sec. Centru, str. 31 August 1989, 62B
|
|
|
|
2007-08-09 - 2021-03-05
Anenii Noi, Chetrosu, str. Sverdlov, 3
|
|
|
|
2002-04-22
UTA Găgăuzia, Comrat, str. Mareşalului Malinovski, 10
|
|
|
|
1996-03-18
Cahul, str. Rumeanţev P., 35, ap.(of.) 20
|
|
|
|
2007-06-14
Bălţi, str. Şevcenko T., 78/A
|
|
|
|
2013-02-28
Cahul, Zîrneşti
|
|
|
|
2006-09-21 - 2018-12-19
Orhei, Donici
|
|