|
|
2004-04-20 - 2018-02-28
mun. Chişinău, sec. Ciocana, str. Vieru Igor, 16/2, ap.(of.) 3
|
|
|
|
2005-03-28 - 2018-12-19
Orhei, Mitoc
|
|
|
|
2014-08-15
Călăraşi, str. Testemiţeanu N., 33
|
|
|
|
2011-07-22 - 2019-08-12
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Ismail, 48, ap.(of.) 3
|
|
|
|
2012-03-28 - 2019-08-14
mun. Chişinău, Cricova, str. Cantemir D., 39
|
|
|
|
2015-03-02 - 2019-08-14
Ialoveni, Piatra Albă
|
|
|
|
2007-06-06 - 2021-12-03
Şoldăneşti, Fuzăuca
|
|
|
|
1992-11-27 - 2018-03-01
Cahul, str. Profesorul Ostaşcu, 22
|
|
|
|
2001-08-09 - 2013-12-26
Basarabeasca, Carabetovca
|
|
|
|
1997-07-04
Făleşti, str. Horia, 47
|
|
|
|
2002-04-29 - 2021-12-06
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Puşkin A., 30, ap.(of.) 10
|
|
|
|
1997-02-11 - 2016-04-04
Anenii Noi, str. Tineretului, 18
|
|
|
|
2008-03-18
mun. Chişinău, sec. Buiucani, str. Rahmaninov Serghei, 8
|
|
|
|
2008-07-28
Cahul, str. Donici A., 46
|
|
|
|
2008-11-19
Ialoveni, Hansca
|
|
|
|
2011-06-22 - 2021-12-06
mun. Chişinău, sec. Botanica, str. Cuza-Vodă bd., 27/2, ap.(of.) 22
|
|
|
|
2001-03-19 - 2016-04-06
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Alecsandri Vasile, 33, ap.(of.) 4
|
|
|
|
2011-06-30 - 2021-12-07
Rezina, str. Trandafirilor, 6/1, ap.(of.) 1
|
|
|
|
2015-01-23 - 2021-12-08
Cantemir, str. Gagarin Iu., 2, ap.(of.) 1
|
|
|
|
2014-01-02 - 2019-08-14
Orhei, str. Roman Tudose, 1
|
|
|
|
2008-06-12 - 2021-12-08
Briceni, str. Prieteniei, 2
|
|
|
|
1996-03-04 - 2022-08-09
Bălţi, str. Decebal, 135, ap.(of.) 5
|
|
|
|
2000-01-27
mun. Chişinău, sec. Buiucani, str. Calea Ieşilor, 55, ap.(of.) 33
|
|
|
|
2007-12-25 - 2021-12-09
mun. Chişinău, sec. Buiucani, str. Drumul Crucii, 113
|
|
|
|
2008-02-08
mun. Chişinău, sec. Buiucani, str. Alba-Iulia, 91/1, ap.(of.) 20
|
|
|
|
2005-10-19 - 2018-10-08
mun. Chişinău, Ciorescu, str. Ciorescu, 12, ap.(of.) 6
|
|
|
|
2010-06-29
UTA Găgăuzia, Avdarma, str. Cotovschi, 89
|
|
|
|
2002-03-11 - 2021-12-08
Cantemir, Stoianovca
|
|
|
|
1995-05-22 - 2021-12-10
Cahul, Lebedenco
|
|
|
|
1994-04-18 - 2021-12-08
Cahul, str. Negruzzi Constantin, 125, ap.(of.) 71
|
|
|
|
2013-11-07 - 2021-12-10
Cahul, Manta
|
|
|
|
1993-02-11
UTA Găgăuzia, Comrat, str. Gorkii, 63/A
|
|
|
|
2004-10-20 - 2022-03-01
mun. Chişinău, sec. Botanica, str. Decebal bd., 19, ap.(of.) 214
|
|
|
|
2008-03-20 - 2019-08-15
mun. Chişinău, Vadul lui Vodă, str. Pădurii, 2/2, ap.(of.) 18
|
|
|
|
2001-09-21
Bălţi, str. Solnecinaia, 37
|
|