|
|
2005-12-01
mun. Chişinău, sec. Buiucani, str. Mesager, 24
|
|
|
|
1998-05-07
mun. Chişinău, sec. Ciocana, str. Meşterul Manole, 5, ap.(of.) 10
|
|
|
|
2005-12-15
mun. Chişinău, sec. Ciocana, str. Mircea cel Bătrân bd., 9, ap.(of.) 7
|
|
|
|
2000-07-19
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Goga Octavian, 10, ap.(of.) 1
|
|
|
|
2009-05-22 - 2013-05-20
Cahul, str. Mateevici A., 113
|
|
|
|
1996-06-26
Bălţi, str. Victoriei, 48/A
|
|
|
|
2014-08-22
Edineţ, str. Independenţei, 88
|
|
|
|
2014-08-29
mun. Chişinău, Durleşti, str. Ştefan Vodă, 17/A
|
|
|
|
1992-08-05 - 2023-12-27
Sîngerei, Biruinţa
|
|
|
|
2002-03-06 - 2021-09-24
mun. Chişinău, sec. Botanica, str. Sarmizegetusa, 92, ap.(of.) 403
|
|
|
|
1998-03-30 - 2021-11-05
UTA Găgăuzia, Svetlîi, str. Gagarin Iu., 54
|
|
|
|
1998-04-08 - 2024-04-29
Drochia, str. Florilor, 16
|
|
|
|
1998-04-15 - 2021-09-28
mun. Chişinău, sec. Botanica, str. Independenţei, 44, ap.(of.) 54
|
|
|
|
2009-01-29
Ungheni, Todireşti
|
|
|
|
2001-03-14 - 2014-10-28
Bălţi, str. Krîlov, 6, ap.(of.) 7
|
|
|
|
1999-03-30 - 2021-10-05
Şoldăneşti, Şestaci
|
|
|
|
2010-11-17
mun. Chişinău, Codru, str. Costiujeni, 3/2, ap.(of.) 760
|
|
|
|
2009-03-24
UTA Găgăuzia, Comrat, str. Lomonosov M., 24
|
|
|
|
2014-09-22
Sîngerei, Biruinţa
|
|
|
|
1994-05-31 - 2021-10-12
Anenii Noi, str. Păcii, 49
|
|
|
|
2000-02-10
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Dimo N., 31/1, ap.(of.) 111
|
|
|
|
2014-02-07
Soroca, str. Alecsandri Vasile, 2
|
|
|
|
1997-09-29
Anenii Noi, Bulboaca
|
|
|
|
1998-12-03
mun. Chişinău, sec. Botanica, str. Traian bd., 23/1, ap.(of.) 204
|
|
|
|
1994-02-14
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Ştefan cel Mare şi Sfânt bd., 126, ap.(of.) 38
|
|
|
|
1997-05-15 - 2021-11-17
mun. Chişinău, sec. Botanica, str. Dacia bd., 1/2, ap.(of.) 70
|
|
|
|
1996-06-19 - 2020-04-15
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Academiei, 17, ap.(of.) 15
|
|
|
|
1996-07-11 - 2020-04-15
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Valea Dicescu, 154
|
|
|
|
1996-07-11 - 2020-04-15
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Dokuceaev V., 2, ap.(of.) 100
|
|
|
|
2010-08-13
Taraclia, str. Mira, 12, ap.(of.) 29
|
|
|
|
2001-03-30 - 2021-11-17
mun. Chişinău, Sîngera, str. Chişinăului, 44
|
|
|
|
2000-03-15 - 2021-11-22
mun. Chişinău, sec. Botanica, str. Traian, 12/2, ap.(of.) 55
|
|
|
|
1996-01-29 - 2011-09-01
UTA Găgăuzia, Ceadîr-Lunga, str. Ceachir M., 52
|
|
|
|
1998-06-10 - 2011-04-14
mun. Chişinău, sec. Ciocana, str. Mircea cel Bătrân bd., 10, ap.(of.) 77
|
|
|
|
2012-07-20 - 2018-10-04
Ocniţa, Lipnic
|
|