Розничная торговля фармацевтическими препаратами
Возможные аффилиации
Denumire | Administratori | Statut/ Adresa | |
---|---|---|---|
Administrator |
1999-02-23 - 2020-11-12
Glodeni, str. Luceafărul, 35 |
||
Administrator |
2000-07-17
Bălţi, str. Voznesenski Andrei str-la, 3 |
||
Administrator |
1993-06-30
Bălţi, str. 31 August 1989, 59, ap.(of.) 16 |
||
Administrator |
2001-05-10
Teleneşti, Chiştelniţa |
||
Administrator |
2001-05-03
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Costiujeni, 12/3, ap.(of.) 1 |
||
Administrator |
1992-12-22 - 2007-03-23
Bălţi, str. Sportului, 2 |
||
Administrator |
1997-09-04
Bălţi, str. Bulgară, 70, ap.(of.) 25 |
||
Administrator |
1996-02-02 - 2009-06-11
Bălţi, str. Ştefan cel Mare, 6/1 |
||
Administrator |
2000-12-05 - 2015-07-15
Bălţi, str. Arţarilor, 8 |
||
Administrator |
1995-06-27
Căuşeni, Căinari, str. Alexandru cel Bun |
||
Administrator |
2000-02-24 - 2008-10-20
Glodeni, Fundurii Vechi |
||
Administrator |
1998-03-30
Bălţi, str. Ştefan cel Mare, 34, ap.(of.) 1 |
||
1999-11-10 - 2005-07-13
Făleşti, str. Păcii, 15/A |
|||
Administrator |
1998-05-25
Bălţi, str. Voluntarilor, 55, ap.(of.) 15 |
||
Administrator |
2000-10-10
Sîngerei, Coşcodeni |
||
Administrator |
1997-12-05
Bălţi, str. Bulgară, 172/A, ap.(of.) 20 |
||
Administrator |
1996-05-14 - 2017-08-24
Sîngerei, Copăceni |
||
Administrator |
2003-07-15
Orhei, Peresecina |
||
Administrator |
2012-03-05 - 2019-07-12
Făleşti, Sărata Veche |
||
Administrator |
2001-01-11
Cahul, str. Ştefan cel Mare, 23, ap.(of.) 11 |
||
Administrator |
1997-12-10
Cahul, str. Alecsandri Vasile, 98 |
||
Administrator |
2011-05-27
Cahul, Brînza |
||
Administrator |
1996-01-10
Cahul, str. Ştefan cel Mare, 30 |
||
Administrator |
1998-04-07 - 2009-02-26
Cahul, str. Negruzzi C., 123, ap.(of.) 37 |
||
Lichidator Administrator |
2011-11-29 - 2017-11-10
mun. Chişinău, sec. Ciocana, str. Russo Alecu, 61, ap.(of.) 47 |
||
Administrator |
2001-03-01
Cahul, str. Sanatoriului, 2, ap.(of.) 67 |
||
Administrator |
1998-07-13 - 2008-08-01
Cahul, str. Tecuci, 18 |
||
Administrator |
1996-03-25
Cantemir, Goteşti |
||
Administrator |
2001-09-10
Cahul, str. Şolohov M., 8 |
||
Administrator |
1994-10-20
Donduşeni, str. Vieru Igor, 4 |
||
Administrator |
1998-06-08 - 2019-07-16
mun. Chişinău, sec. Buiucani, str. Ţarinei, 107, ap.(of.) 16 |
||
Administrator |
2003-03-14 - 2005-12-22
Briceni, str. Prieteniei, 104 |
||
Administrator |
1996-09-26 - 2018-06-12
Cantemir, str. Marinescu Al., 11 |
||
Administrator |
2009-01-28 - 2023-02-17
Glodeni, Limbenii Vechi |
||
Administrator |
1995-09-05 - 2009-11-12
Briceni, str. Eminescu Mihai, 79, ap.(of.) 3 |