Розничная торговля хлебами, кондитерскими продуктами и кондитерскими продуктами
Возможные аффилиации
Denumire | Administratori | Statut/ Adresa | |
---|---|---|---|
Administrator |
2002-04-09 - 2022-07-08
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Moscova bd., 20, ap.(of.) 47 |
||
Administrator Lichidator |
2014-07-31 - 2022-11-23
mun. Chişinău, sec. Ciocana, str. Profesor Ion Dumeniuk, 24, ap.(of.) 84 |
||
Administrator |
1998-11-23 - 2023-11-23
Bălţi, str. Viteazul Mihai, 59, ap.(of.) 2 |
||
Administrator Lichidator |
2003-01-09 - 2020-03-02
Călăraşi, Sipoteni |
||
Administrator |
2013-08-29 - 2022-07-11
Sîngerei, Bilicenii Vechi |
||
Administrator |
2001-10-04 - 2022-07-11
Ialoveni, str. Ciorbă Toma, 22 |
||
Administrator |
1997-09-16 - 2022-06-30
Ialoveni, Costeşti |
||
Administrator |
2007-02-08 - 2022-07-12
Bălţi, str. Sorocii, 114 |
||
Administrator Lichidator |
2008-05-14
Bălţi, str. Saltîkov-Şcedrin, 60 |
||
Lichidator Administrator |
2011-03-15 - 2023-01-04
Hînceşti, str. Milescu-Spătarul Nicolae, 35 |
||
Administrator |
2000-09-15 - 2022-07-14
Ialoveni, str. Fructelor, 15 |
||
Administrator |
1998-04-06 - 2022-07-20
Sîngerei, Pepeni |
||
Administrator |
2005-05-26 - 2023-04-04
Edineţ, Şofrîncani |
||
Administrator |
1999-01-19 - 2022-07-25
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Lomonosov M., 8, ap.(of.) 20 |
||
Administrator |
1997-07-17 - 2022-07-28
Ialoveni, Costeşti |
||
Administrator |
2000-04-06 - 2024-08-14
Drochia, Dominteni |
||
Administrator |
1998-05-19 - 2022-08-01
mun. Chişinău, sec. Buiucani, str. Suceava, 151, ap.(of.) 84 |
||
Administrator |
1994-10-19 - 2022-08-02
Anenii Noi, Floreni |
||
Administrator |
2005-08-25 - 2022-08-05
Orhei, Mana |
||
Administrator |
1993-04-01 - 2023-03-06
Cantemir, Cania |
||
Administrator |
2014-01-28 - 2023-03-01
Floreşti, str. Ştefan cel Mare, 30, ap.(of.) 45 |
||
Administrator |
1998-08-13 - 2023-05-18
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Copăceni, 9 |
||
Administrator |
1999-03-19 - 2023-06-22
Străşeni, Roşcani |
||
Administrator |
2005-07-26 - 2024-09-03
Floreşti, Prodăneşti |
||
Administrator Lichidator |
2002-12-25 - 2024-06-11
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Studenţilor, 12/3, ap.(of.) 3 |
||
Administrator |
2014-07-14
Sîngerei, str. Independenţei, 104, ap.(of.) 17 |
||
Administrator |
1996-09-19 - 2023-05-13
Orhei, Ciocîlteni |
||
Administrator |
1992-08-17 - 2023-05-18
Cimişlia, str. Ştefan cel Mare, 144 |
||
Administrator |
1995-03-10 - 2022-12-20
Sîngerei, Grigorăuca |
||
Administrator |
2008-12-17 - 2022-12-20
Bălţi, str. Lesecico Mihail, 6/A, ap.(of.) 17 |
||
Administrator Lichidator |
2008-06-02
Edineţ, Cupcini, str. Constructorilor, 3 |
||
Administrator |
1997-06-09
Căuşeni, Fîrlădeni |
||
Administrator |
1994-06-22
Anenii Noi, str. Vişinilor, 33 |
||
Administrator |
2000-07-27 - 2022-09-22
Străşeni, Sireţi |
||
Administrator |
1999-10-29
Hînceşti, Logăneşti |