Розничная торговля хлебами, кондитерскими продуктами и кондитерскими продуктами
Возможные аффилиации
Denumire | Administratori | Statut/ Adresa | |
---|---|---|---|
Administrator |
2013-02-11 - 2014-11-03
Cahul, Paşcani, str. Iorga Nicolae, 40 |
||
Lichidator Administrator |
1993-01-29 - 2015-03-05
Edineţ, Cupcini, str. 8 Martie, 21 |
||
Administrator |
2004-10-14 - 2014-12-29
Cahul, Manta |
||
Administrator |
2004-12-09 - 2015-01-15
Hînceşti, str. Eminescu Mihai, 116 |
||
Administrator |
2006-08-02 - 2015-01-05
Şoldăneşti, Poiana |
||
Administrator |
1995-02-14 - 2014-12-23
Sîngerei, Sîngereii Noi |
||
Administrator |
2013-04-25 - 2015-03-02
Cantemir, Lărguţa |
||
Administrator |
1994-08-10 - 2015-02-13
Orhei, Bieşti |
||
Administrator |
2000-03-30 - 2020-06-16
Străşeni, Sireţi |
||
Lichidator Administrator |
2007-05-16
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Micle Veronica, 1/1 |
||
Lichidator Administrator |
2003-08-04 - 2015-03-11
UTA Găgăuzia, Beşghioz, str. Lenin, 16 |
||
Administrator |
2005-01-10 - 2015-06-05
Şoldăneşti, Salcia |
||
Administrator |
2007-12-25 - 2015-06-24
Donduşeni |
||
Administrator |
2007-06-06 - 2015-06-30
Şoldăneşti, Rogojeni |
||
Lichidator Administrator |
2011-07-29 - 2015-05-05
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Doga Eugen, 4, ap.(of.) 9 |
||
Administrator |
2000-05-17 - 2015-05-12
Ungheni, str. Burebista, 35, ap.(of.) 4 |
||
Lichidator Administrator |
2002-08-16
mun. Chişinău, sec. Botanica, str. Zelinski N., 5/5 |
||
Administrator |
2007-03-29 - 2020-06-17
Orhei, str. Vişinilor, 12 |
||
Administrator |
2004-02-05 - 2015-10-05
Făleşti, Scumpia |
||
Administrator |
2012-02-24 - 2015-08-25
Orhei, Ciocîlteni |
||
Administrator |
2012-06-29
Ungheni, str. Viteazul Mihai, 83 |
||
Administrator |
2001-10-16
Edineţ, Brătuşeni |
||
Administrator |
2001-11-12
Criuleni, Ratuş |
||
Administrator |
2010-03-23 - 2020-06-18
Teleneşti, Mihălaşa |
||
Administrator |
2014-05-19 - 2020-06-18
Teleneşti, Sărătenii Vechi |
||
Administrator |
1993-08-20 - 2020-05-19
Cantemir, Cania |
||
Administrator |
2008-11-06 - 2023-12-28
UTA Găgăuzia, Ceadîr-Lunga, str. Cikalov V., 13 |
||
Administrator |
2009-07-13 - 2011-07-11
Edineţ, str. Tcacenco, 12, ap.(of.) 1 |
||
Administrator |
2009-09-24 - 2011-06-23
Ungheni, str. Crestiuc Ghenadie, 1, ap.(of.) 762 |
||
Lichidator Administrator |
2000-05-03 - 2011-07-18
Şoldăneşti, str. 31 August, 14, ap.(of.) 48 |
||
Administrator |
2002-05-14 - 2015-12-07
mun. Chişinău, Vatra, str. Feroviarilor, 11, ap.(of.) 1 |
||
Lichidator Administrator |
2000-05-25 - 2016-02-02
Orhei, Piatra |
||
Întreprinderea Individuală POPA VALERIU Lichidator Administrator |
1993-06-11 - 2015-11-23
UTA Găgăuzia, Vulcăneşti, str. Lenin, 86 |
||
Administrator |
2006-04-19 - 2016-02-01
Soroca, Cureşniţa |
||
Administrator |
2009-05-08 - 2016-02-03
Orhei, str. Sadoveanu M., 26, ap.(of.) 7 |